Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Kirsten Mariane Nielsen | 30.04.2019 | 06.08.2019 | bestyrelsesmedlem |
Frederik Bundgaard Jørgensen | 30.04.2019 | 06.08.2019 | formand |
Ole Kiib | 30.04.2019 | 06.08.2019 | næstformand |
Kristina Barbro Fantoft | 30.04.2019 | 06.08.2019 | suppleant |
Morten Danielsen | 24.04.2018 | 06.08.2019 | bestyrelsesmedlem |
Steen Lund Sømod | 24.04.2018 | 30.04.2019 | suppleant |
Frederik Bundgaard Jørgensen | 24.04.2018 | 29.04.2019 | bestyrelsesmedlem |
Tove Borg | 25.04.2017 | 06.08.2019 | bestyrelsesmedlem |
Morten Danielsen | 25.04.2017 | 23.04.2018 | suppleant |
Lars Peter Sørensen | 19.04.2016 | 30.04.2019 | bestyrelsesmedlem |
Tove Borg | 19.04.2016 | 24.04.2017 | suppleant |
Ole Kiib | 21.04.2015 | 29.04.2019 | formand |
Ole Frederik Kjærgaard | 21.04.2015 | 25.04.2017 | bestyrelsesmedlem |
Michael Skytt | 21.04.2015 | 19.04.2016 | bestyrelsesmedlem |
Jette Margrethe Pedersen | 21.04.2015 | 19.04.2016 | suppleant |
Mette Kirstine Svanborg | 29.04.2014 | 24.04.2018 | bestyrelse |
Henning Kristian Frederiksen | 29.04.2014 | 24.04.2018 | bestyrelse |
Ivan Lentz Andersen | 29.04.2014 | 21.04.2015 | suppleant |
Ole Kiib | 29.04.2014 | 20.04.2015 | bestyrelse |
Ivan Lentz Andersen | 21.06.2012 | 29.04.2014 | bestyrelse |
Birthe Jungersen | 04.04.2011 | 29.04.2014 | bestyrelse |
Henning Kristian Frederiksen | 04.04.2011 | 29.04.2014 | suppleant |
Hans Holmgaard Lyngsaa Hansen | 01.04.2008 | 26.03.2012 | bestyrelse |
Trine Pedersen | 01.04.2008 | 26.03.2012 | suppleant |
Hans Holmgaard Lyngsaa Hansen | 01.04.2008 | 01.04.2008 | suppleant |
Jette Margrethe Pedersen | 17.04.2007 | 20.04.2015 | bestyrelse |
Poul Erik Nielsen | 04.04.2006 | 29.04.2014 | bestyrelse |
Preben Guldbæk | 29.03.2004 | 01.04.2008 | bestyrelse |
Rene Vinding Christensen | 29.03.2004 | 15.03.2005 | suppleant |
Bente Højberg | 08.04.2003 | 17.04.2007 | bestyrelse |
Lily Susanne Helledie Knudsen | 09.04.2002 | 04.04.2011 | bestyrelse |
Lars Eskild Malmkvist Andersen | 09.04.2002 | 29.03.2004 | suppleant |
Lars Eskild Malmkvist Andersen | 04.04.2000 | 09.04.2002 | bestyrelse |
Lindy Hangstrup | 04.04.2000 | 09.04.2002 | suppleant |
Lise Mejdahl Christensen | 31.03.1998 | 04.04.2000 | suppleant |
Ole Frederik Kjærgaard | 30.06.1911 | 20.04.2015 | formand |
Birthe Jungersen | 30.06.1911 | 04.04.2006 | bestyrelse |
Emil Kristensen | 30.06.1911 | 29.03.2004 | bestyrelse |
Karin Margrethe Krog | 30.06.1911 | 08.04.2003 | bestyrelse |
Niels Erik Linnæs | 30.06.1911 | 04.04.2000 | bestyrelse |
Lene Nielsen | 30.06.1911 | 31.03.1998 | suppleant |
Michael Christensen | 30.06.1911 | 08.05.1996 | bestyrelse |