Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Morten Vanghøj Faudel | 01.07.2020 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Torben Ravn | 22.12.1919 | 30.06.2020 | direktør |
Finn Asger Jensen | 22.12.1919 | 11.10.1991 | direktør |
Leif Engelhardt Nannestad | 22.12.1919 | 21.12.1988 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Hans Kristian Rahn | 12.05.2023 | bestyrelsesmedlem |
Bent Ejnar Juul Simonsen | 12.05.2023 | formand |
Peder Damgaard | 12.05.2023 | næstformand |
Allan Bechsgaard | 01.06.2021 | bestyrelsesmedlem |
Karen Hørlück Thyssen Smith | 10.05.2019 | bestyrelsesmedlem |
Solveig Kappel | 25.05.2018 | bestyrelsesmedlem |
Jens Erik Platz | 27.05.2010 | bestyrelsesmedlem |
Niels Jokum Dons Hørlück | 06.05.2004 | bestyrelsesmedlem |
Kristen Degn Fromsejer | 12.05.2000 | bestyrelsesmedlem |
Peter Friis Brodersen | 14.05.1999 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Per Bonefeld | 27.05.2016 | 12.05.2023 | formand |
Peder Damgaard | 27.05.2016 | 11.05.2023 | bestyrelsesmedlem |
Per Bonefeld | 09.05.2014 | 26.05.2016 | bestyrelsesmedlem |
Bent Ejnar Juul Simonsen | 23.05.2013 | 11.05.2023 | bestyrelsesmedlem |
Henrik Hasling Frandsen | 20.09.2011 | 12.05.2023 | næstformand |
Claus Bruun Jørgensen | 27.05.2011 | 25.05.2018 | bestyrelsesmedlem |
Anne Susanne Beier | 11.05.2007 | 10.05.2019 | bestyrelsesmedlem |
Jens Bahne Jørgensen | 23.05.2003 | 27.05.2010 | bestyrelsesmedlem |
Hans Jefsen Christensen | 04.05.2001 | 27.05.2016 | formand |
Peter Jørgensen Jensen | 04.05.2001 | 09.05.2014 | bestyrelsesmedlem |
Ove Kloch | 14.05.1999 | 23.05.2013 | bestyrelsesmedlem |
Jens Sejer Sørensen | 14.05.1999 | 23.05.2003 | bestyrelsesmedlem |
Frank Lærke | 28.05.1997 | 01.10.1998 | bestyrelsesmedlem |
Nanna Hansen | 22.12.1919 | 20.05.2022 | bestyrelsesmedlem |
Kresten Philipsen | 22.12.1919 | 13.07.2011 | bestyrelsesmedlem |
Ebbe Fink-Nielsen | 22.12.1919 | 27.05.2011 | næstformand |
Anders Dons Hørluck | 22.12.1919 | 06.05.2004 | bestyrelsesmedlem |
Lauritz Jørgen Lauritzen | 22.12.1919 | 06.06.2001 | formand |
Knud Erik Sandahl Skov | 22.12.1919 | 04.05.2001 | bestyrelsesmedlem |
Erik Jessen | 22.12.1919 | 04.05.2001 | bestyrelsesmedlem |
Grethe Florianna Rask | 22.12.1919 | 12.05.2000 | bestyrelsesmedlem |
Jens Oksen | 22.12.1919 | 14.05.1999 | bestyrelsesmedlem |
Eskild Nielsen Wind | 22.12.1919 | 28.09.1998 | bestyrelsesmedlem |
Anders Pedersen | 22.12.1919 | 28.05.1997 | bestyrelsesmedlem |
Peder Henning Nørskov Rask | 22.12.1919 | 30.07.1992 | bestyrelsesmedlem |
Johan Philipsen | 22.12.1919 | 11.10.1991 | næstformand |