Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Hovedbranche | Navne | ||||
Virksomhedsform |
Den 2024-07-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nørreport 6, 2., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2024-07-31)
Den 2024-07-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Nørreport 6, 2., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2024-07-31)
Den 2024-04-29 tilføjes Kontaktoplysninger: norreport6@gmail.com (offentliggjort 2024-04-29)
Den 2024-04-28 fjernes Kontaktoplysninger: no@christofferno.dk (offentliggjort 2024-04-29)
Den 2021-06-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nørreport 6, 2., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2024-07-31)
Den 2021-06-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Nørreport 6, 3., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2021-06-03)
Den 2021-06-16 tilføjes Hovedbranche: Andre organisationer og foreninger i.a.n. (offentliggjort 2021-06-17)
Den 2021-06-03 fjernes Hovedbranche: Andre organisationer og foreninger i.a.n. (offentliggjort 2021-06-03)
Den 2021-06-16 tilføjes Kontaktoplysninger: no@christofferno.dk (offentliggjort 2024-04-29)
Den 2021-06-03 fjernes Kontaktoplysninger: maiken_rask@hotmail.com (offentliggjort 2021-06-03)
Den 2021-06-16 tilføjes Navne: EF Nørreport 6 (offentliggjort 2021-06-17)
Den 2021-06-03 fjernes Navne: EF Nørreport 6 (offentliggjort 2021-06-03)
Den 2021-06-16 tilføjes Virksomhedsform: 115 (offentliggjort 2021-06-17)
Den 2021-06-03 fjernes Virksomhedsform: 115 (offentliggjort 2021-06-03)
Den 2019-10-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nørreport 6, 3., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2021-06-03)
Den 2019-10-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Nørreport 6, 3., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2018-06-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nørreport 6, 3., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2018-06-01 tilføjes Kontaktoplysninger: maiken_rask@hotmail.com (offentliggjort 2021-06-03)
Den 2018-05-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg (offentliggjort 2018-06-01)
Den 2018-05-31 fjernes Kontaktoplysninger: palle@arosadmin.dk (offentliggjort 2018-06-01)
Den 2014-06-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg (offentliggjort 2018-06-01)
Den 2014-06-13 tilføjes Hovedbranche: Andre organisationer og foreninger i.a.n. (offentliggjort 2021-06-03)
Den 2014-06-13 tilføjes Kontaktoplysninger: palle@arosadmin.dk (offentliggjort 2018-06-01)
Den 2014-06-13 tilføjes Navne: EF Nørreport 6 (offentliggjort 2021-06-03)
Den 2014-06-13 tilføjes Virksomhedsform: 115 (offentliggjort 2021-06-03)