Sektion (alle) | |||||||
Årsbeskæftigelse | Reelle ejere | Beliggenhedsadresse | Hovedbranche | ||||
Interessenter | Kontaktoplysninger | Navne | Virksomhedsform |
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2018-10-20)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2014-05-01 tilføjes Reelle ejere: Bengt Staffan Valdemar Holm, Bente Lykke Møller (offentliggjort 2017-10-17)
Den 2014-04-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østerbrogade 108, 3. tv., 2100 København Ø (offentliggjort 2014-04-01)
Den 2014-04-01 tilføjes Hovedbranche: Hjælpeaktiviteter i forbindelse med scenekunst (offentliggjort 2014-04-01)
Den 2014-04-01 tilføjes Interessenter: Bente Lykke Møller, Bengt Staffan Valdemar Holm (offentliggjort 2014-04-01)
Den 2014-04-01 tilføjes Kontaktoplysninger: staffanvaldemar@gmail.com (offentliggjort 2014-04-01)
Den 2014-04-01 tilføjes Navne: Møller & Holm I/S (offentliggjort 2014-04-01)
Den 2014-04-01 tilføjes Virksomhedsform: 30 (offentliggjort 2014-04-01)