Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Kapital | Navne | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Ejerskaber | Hovedbranche | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Formål | Tegningsregel | Beliggenhedsadresse | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Kapitalvaluta | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-28 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-30 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-01 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-10-13 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-10-13)
Den 2021-10-13 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2021-10-13)
Den 2021-10-13 tilføjes Navne: TIBBERUP HOLDING ApS (offentliggjort 2021-10-13)
Den 2021-10-12 fjernes Navne: TIBBERUP HOLDING IVS (offentliggjort 2021-10-13)
Den 2021-10-13 tilføjes Vedtægter: 2021-10-13 (offentliggjort 2021-10-13)
Den 2021-10-13 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-10-13)
Den 2021-10-12 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-10-13)
Den 2014-05-21 sletter virksomheden Ejerskaber: PENSIONS MANAGEMENT A/S. (offentliggjort 2017-05-22)
Den 2017-05-11 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: PENSIONS MANAGEMENT A/S. (offentliggjort 2017-11-20)
Den 2021-07-20 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-30 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2020-12-29 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2020-09-10 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-26 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-08-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2021-10-13)
Den 2018-08-01 tilføjes Legale ejere: Per Stig Møhl, Tinne Lenskjold Møhl (offentliggjort 2018-10-02)
Den 2018-08-01 tilføjes Reelle ejere: Per Stig Møhl, Tinne Lenskjold Møhl (offentliggjort 2018-09-17)
Den 2018-08-01 tilføjes Vedtægter: 2018-08-01 (offentliggjort 2021-10-13)
Den 2018-07-31 fjernes Legale ejere: Per Stig Møhl (offentliggjort 2018-09-17)
Den 2018-07-31 fjernes Reelle ejere: Per Stig Møhl (offentliggjort 2018-09-17)
Den 2018-06-15 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-02 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-04 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-05-22 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være holdingselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-22 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-22 tilføjes Vedtægter: 2014-05-22 (offentliggjort 2018-09-17)
Den 2014-03-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gl Tibberupvej 18, 3060 Espergærde (offentliggjort 2014-04-09)
Den 2014-03-11 tilføjes Direktion: Per Stig Møhl (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-11 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2014-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-11 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-03-11 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-11 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2014-03-11 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2021-10-13)
Den 2014-03-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-11 tilføjes Legale ejere: Per Stig Møhl (offentliggjort 2018-09-17)
Den 2014-03-11 tilføjes Navne: TIBBERUP HOLDING IVS (offentliggjort 2021-10-13)
Den 2014-03-11 tilføjes Reelle ejere: Per Stig Møhl, Per Stig Møhl (offentliggjort 2017-11-20)
Den 2014-03-11 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-11 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-11 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-11 tilføjes Stiftere: Per Stig Møhl (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-11 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-10-13)
Den 2014-03-11 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)