Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Revisor | Revision fravalgt | ||||
Vedtægter | Legale ejere | Reelle ejere | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Tegningsregel | Bestyrelse | ||||
Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Hovedbranche | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Navne | Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-21 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2020-12-03 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: CAR2MANN DANMARK ApS. (offentliggjort 2022-03-31)
Den 2024-03-13 tilføjes Revisor: OL Revision Godkendt Revisionsaktieselskab (offentliggjort 2024-05-28)
Den 2024-03-13 fjernes Revisor: Din Revisor Varde ApS registreret revisionsselskab (offentliggjort 2024-05-28)
Den 2023-02-23 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-02-14 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-02-22)
Den 2022-02-13 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-02-21)
Den 2022-02-14 tilføjes Revisor: Din Revisor Varde ApS registreret revisionsselskab (offentliggjort 2024-05-28)
Den 2022-02-14 fjernes Revisor: MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-02-21)
Den 2022-02-14 tilføjes Vedtægter: 2022-02-14 (offentliggjort 2022-02-21)
Den 2022-02-18 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-01-03 tilføjes Revisor: MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-02-21)
Den 2022-01-02 fjernes Revisor: MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-01-06)
Den 2021-05-18 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-03 tilføjes Legale ejere: CAR2MANN DANMARK ApS, CASPER HARTMANN HOLDING ApS (offentliggjort 2022-03-31)
Den 2020-12-03 fjernes Legale ejere: Kim Ingemann Madsen Holding ApS (offentliggjort 2020-12-22)
Den 2020-12-02 fjernes Legale ejere: CASPER HARTMANN HOLDING ApS (offentliggjort 2020-12-22)
Den 2020-12-03 tilføjes Reelle ejere: Casper Hartmann (offentliggjort 2020-12-22)
Den 2020-12-03 fjernes Reelle ejere: Kim Ingemann Madsen (offentliggjort 2020-12-22)
Den 2020-12-02 fjernes Reelle ejere: Casper Hartmann (offentliggjort 2020-12-22)
Den 2020-06-02 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-05-28 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-14)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-03-14 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-18)
Den 2017-12-18 tilføjes Legale ejere: CASPER HARTMANN HOLDING ApS, Kim Ingemann Madsen Holding ApS (offentliggjort 2020-12-22)
Den 2017-12-18 fjernes Legale ejere: Kim Ingemann Madsen (offentliggjort 2018-01-31)
Den 2017-12-17 fjernes Legale ejere: CASPER HARTMANN HOLDING ApS, Kim Ingemann Madsen Holding ApS (offentliggjort 2018-01-31)
Den 2017-12-18 tilføjes Reelle ejere: Casper Hartmann, Kim Ingemann Madsen (offentliggjort 2020-12-22)
Den 2017-12-17 fjernes Reelle ejere: Kim Ingemann Madsen, Casper Hartmann (offentliggjort 2018-01-31)
Den 2017-12-12 tilføjes Revisor: MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-01-06)
Den 2017-12-12 fjernes Revisor: Din Revisor Varde ApS registreret revisionsselskab (offentliggjort 2017-12-12)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-21)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-05-04 tilføjes Revisor: Din Revisor Varde ApS registreret revisionsselskab (offentliggjort 2017-12-12)
Den 2017-05-04 fjernes Revisor: MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-05-16)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-04-27 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-03-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2017-03-27)
Den 2017-03-27 tilføjes Vedtægter: 2017-03-27 (offentliggjort 2022-02-21)
Den 2017-03-27 fjernes Bestyrelse: Casper Hartmann (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2017-02-06 tilføjes Legale ejere: CASPER HARTMANN HOLDING ApS, Kim Ingemann Madsen Holding ApS (offentliggjort 2018-01-31)
Den 2017-02-06 fjernes Legale ejere: MAS.NPF ApS (offentliggjort 2017-02-16)
Den 2017-02-05 fjernes Legale ejere: CASPER HARTMANN HOLDING ApS (offentliggjort 2017-02-16)
Den 2017-02-06 tilføjes Reelle ejere: Casper Hartmann (offentliggjort 2018-01-31)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2017-01-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gl Møllevej 15, 6800 Varde (offentliggjort 2017-01-30)
Den 2017-01-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Estrupvej 17, 6600 Vejen (offentliggjort 2017-01-30)
Den 2017-01-30 tilføjes Kontaktoplysninger: casper@car2mann.com (offentliggjort 2017-01-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-01)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-03-29 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-18)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-07-07)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-03-21)
Den 2014-03-13 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med personbiler, varebiler og minibusser (offentliggjort 2014-03-25)
Den 2014-03-12 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2014-03-25)
Den 2014-03-11 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2014-03-25)
Den 2014-03-13 tilføjes Legale ejere: CASPER HARTMANN HOLDING ApS, MAS.NPF ApS, Kim Ingemann Madsen (offentliggjort 2017-02-16)
Den 2014-03-13 tilføjes Reelle ejere: Kim Ingemann Madsen (offentliggjort 2018-01-31)
Den 2014-03-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Estrupvej 17, 6600 Vejen (offentliggjort 2017-01-30)
Den 2014-03-11 tilføjes Bestyrelse: Casper Hartmann (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-03-11 tilføjes Direktion: Casper Hartmann (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-03-11 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel med biler, herunder eksport og import af biler, at eje kapitalandele samt dermed beslægtet virksomhed efter bestyrelsens skøn. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-11 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2014-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-11 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-03-11 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-11 tilføjes Kapital (Kapital): 150.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-11 tilføjes Navne: CAR2MANN DANMARK ApS (offentliggjort 2014-03-12)
Den 2014-03-11 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-11 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-11 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-02-21)
Den 2014-03-11 tilføjes Revisor: MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-05-16)
Den 2014-03-11 tilføjes Stiftere: MAS.NPF ApS, Kim Ingemann Madsen, CASPER HARTMANN HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-11 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren alene, af to medlemmer af bestyrelsen i forening eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2017-03-27)
Den 2014-03-11 tilføjes Vedtægter: 2014-03-11 (offentliggjort 2017-03-27)
Den 2014-03-11 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2014-03-12)
Den 2014-03-11 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)