Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Bo Foged | 28.06.2022 | adm. dir |
Simon Kjær | 18.12.2020 | direktør |
Thomas Hinrichsen | 18.12.2020 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Stig Pastwa | 28.06.2022 | 31.12.2022 | direktør |
Stig Pastwa | 18.12.2020 | 27.06.2022 | adm. dir |
Stig Pastwa | 25.05.2020 | 17.12.2020 | direktør |
Christian Troels Skakkebæk | 12.03.2014 | 18.12.2020 | adm. dir |
Rune Bro Roin | 12.03.2014 | 25.05.2020 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Christian Troels Skakkebæk | 12.03.2014 | bestyrelsesmedlem |
Christina Grumstrup Sørensen | 12.03.2014 | bestyrelsesmedlem |
Torsten Lodberg Smed | 12.03.2014 | bestyrelsesmedlem |
Jakob Baruël Poulsen | 12.03.2014 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Rune Bro Roin | 12.03.2014 | 25.05.2020 | bestyrelsesmedlem |