Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Legale ejere | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Direktion | Kapital | Vedtægter | Beliggenhedsadresse | ||||
Kontaktoplysninger | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Hovedbranche | Formål | Navne | Tegningsregel | ||||
Første regnskabsperiode | Kapitalvaluta | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-12 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-26 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-11-04 tilføjes Legale ejere: SMCP Group (offentliggjort 2023-06-08)
Den 2022-11-04 fjernes Legale ejere: SMCP Holding SAS (offentliggjort 2023-06-08)
Den 2022-07-06 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-06-24 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-07-06)
Den 2022-06-23 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-07-06)
Den 2022-06-24 tilføjes Revisor: MAZARS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-07-06)
Den 2021-07-12 tilføjes Direktion: Nathalie Anne Virginie Malavoy ép. Mouranche (direktør) (offentliggjort 2021-09-22)
Den 2021-07-08 fjernes Direktion: Christophe Marie Bernard de Montille (direktør) (offentliggjort 2021-07-08)
Den 2021-07-30 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-02-17 tilføjes Direktion: Patricia Denise Danielle Thevenin ép Huyghues Despointes (direktør) (offentliggjort 2021-02-17)
Den 2020-12-01 tilføjes Kapital (Kapital): 350.100,00 (offentliggjort 2020-12-03)
Den 2020-12-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-12-03)
Den 2020-12-01 tilføjes Vedtægter: 2020-12-01 (offentliggjort 2020-12-03)
Den 2020-11-01 fjernes Direktion: Philippe Dominique Yves Gautier (direktør) (offentliggjort 2020-12-03)
Den 2020-10-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Midtermolen 1, 2. tv., 2100 København Ø (offentliggjort 2020-10-22)
Den 2020-10-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Østerfælled Torv 10, 2., 2100 København Ø (offentliggjort 2020-10-22)
Den 2020-09-15 tilføjes Vedtægter: 2020-09-15 (offentliggjort 2020-12-03)
Den 2020-09-25 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-06-17 tilføjes Direktion: Christophe Marie Bernard de Montille (direktør) (offentliggjort 2021-07-08)
Den 2020-05-05 tilføjes Kontaktoplysninger: info@mazars.dk (offentliggjort 2020-05-05)
Den 2020-03-30 fjernes Direktion: Raphaêl Silvio Pierre Asaria (direktør) (offentliggjort 2020-06-19)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-06-25 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-05-24 tilføjes Kapital (Kapital): 350.000,00 (offentliggjort 2020-12-03)
Den 2019-05-24 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-12-03)
Den 2019-05-24 tilføjes Vedtægter: 2019-05-24 (offentliggjort 2020-09-24)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-12-14)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-06-21 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-10 tilføjes Direktion: Raphaêl Silvio Pierre Asaria (direktør) (offentliggjort 2020-06-19)
Den 2018-04-10 fjernes Direktion: Florence Lao (direktør) (offentliggjort 2018-04-30)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-01-01 tilføjes Hovedbranche: Tøjforretninger (offentliggjort 2018-01-08)
Den 2017-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2018-01-08)
Den 2017-05-31 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-07-06)
Den 2017-05-30 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-01-12)
Den 2017-05-31 tilføjes Vedtægter: 2017-05-31 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2017-05-31 fjernes Revisor: MAZARS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-01-12)
Den 2017-05-31 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-03-31 tilføjes Direktion: Florence Lao (direktør) (offentliggjort 2018-04-30)
Den 2017-03-31 fjernes Direktion: Anne-Marie Marnet (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2016-12-14 tilføjes Legale ejere: SMCP Holding SAS (offentliggjort 2023-06-08)
Den 2016-12-14 fjernes Legale ejere: Groupe SMCP (offentliggjort 2017-03-28)
Den 2016-06-22 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-09-01 tilføjes Direktion: Philippe Dominique Yves Gautier (direktør) (offentliggjort 2020-12-03)
Den 2015-08-30 fjernes Direktion: Emmanuel Francois Jacques Pradere (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-05-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østerfælled Torv 10, 2., 2100 København Ø (offentliggjort 2020-10-22)
Den 2014-05-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Sundkrogsgade 5, 2100 København Ø (offentliggjort 2014-05-05)
Den 2014-05-05 tilføjes Direktion: Emmanuel Francois Jacques Pradere (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-05-05 fjernes Direktion: Bent Kemplar (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-05-05 tilføjes Formål: Selskabets formål er drive engros- og detailhandel inden for beklædning, samt al virksomhed, som efter direktionens skøn har forbindelse hermed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-05 tilføjes Legale ejere: Groupe SMCP (offentliggjort 2017-03-28)
Den 2014-05-05 tilføjes Navne: SMCP DENMARK ApS (offentliggjort 2014-05-05)
Den 2014-05-04 fjernes Navne: KR 1754 ApS (offentliggjort 2014-05-05)
Den 2014-05-05 tilføjes Revisor: MAZARS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-01-12)
Den 2014-05-05 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-05 tilføjes Vedtægter: 2014-05-05 (offentliggjort 2018-01-12)
Den 2014-03-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sundkrogsgade 5, 2100 København Ø (offentliggjort 2014-05-05)
Den 2014-03-12 tilføjes Direktion: Bent Kemplar (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-03-12 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2014-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-12 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-03-12 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-12 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2018-01-08)
Den 2014-03-12 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2014-03-12 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-12 tilføjes Navne: KR 1754 ApS (offentliggjort 2014-05-05)
Den 2014-03-12 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-12 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-12 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-01-12)
Den 2014-03-12 tilføjes Stiftere: KR 332 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-12 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2014-03-12)
Den 2014-03-12 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)