Sektion (alle) | |||||||
Revisor | Ejerskaber | xbrl | Bestyrelse | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Reelle ejere | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Direktion | Kapital | Formål | ||||
Navne | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Kapitalvaluta | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-03 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-07-05)
Den 2024-07-03 fjernes Revisor: SØNDERJYLLANDS REVISION STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2024-07-05)
Den 2014-03-05 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: EJENDOMSSELSKABET HI PARK 9, HERNING ApS. (offentliggjort 2015-05-19)
Den 2014-03-05 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: EJENDOMSSELSKABET INDUSTRIVEJ 11, PADBORG ApS. (offentliggjort 2015-05-19)
Den 2014-03-05 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: EJENDOMSSELSKABET LUNDSBJERG INDUSTRIVEJ 1, AABENRAA ApS. (offentliggjort 2015-05-19)
Den 2014-03-05 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: SKIFTER LASTBIL A/S. (offentliggjort 2015-05-19)
Den 2022-10-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: LILLELUNDVEJ 22, HERNING ApS. (offentliggjort 2022-10-03)
Den 2024-05-08 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-08-01 tilføjes Bestyrelse: Jan Engedal Johannesen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-08-01)
Den 2023-05-11 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-31 tilføjes Bestyrelse: Thomas Korgaard Henriksen (formand) (offentliggjort 2023-01-02)
Den 2022-12-31 fjernes Bestyrelse: Frank Lund (formand) (offentliggjort 2023-01-02)
Den 2022-12-30 fjernes Bestyrelse: Thomas Korgaard Henriksen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-01-02)
Den 2022-03-14 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-18 tilføjes Revisor: SØNDERJYLLANDS REVISION STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2024-07-05)
Den 2021-11-18 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2021-11-22)
Den 2021-03-12 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-19 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2020-11-18 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2020-06-30 tilføjes Legale ejere: Skifter MH ApS (offentliggjort 2020-08-05)
Den 2020-06-29 fjernes Legale ejere: NY ASLP HOLDING ApS, Skifter MH ApS (offentliggjort 2020-07-16)
Den 2020-06-03 tilføjes Legale ejere: Skifter MH ApS (offentliggjort 2020-08-05)
Den 2020-06-03 fjernes Legale ejere: TKH Holding Fredericia ApS (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2020-06-30 tilføjes Reelle ejere: Morten Kollerup Lund (offentliggjort 2020-08-05)
Den 2020-06-29 fjernes Reelle ejere: Morten Kollerup Lund (offentliggjort 2020-08-05)
Den 2020-04-02 tilføjes Legale ejere: MOLU HOLDING ApS (offentliggjort 2020-04-02)
Den 2020-04-01 fjernes Legale ejere: MOLU HOLDING ApS (offentliggjort 2020-04-02)
Den 2020-03-27 tilføjes Legale ejere: MOLU HOLDING ApS, NY ASLP HOLDING ApS (offentliggjort 2020-04-02)
Den 2020-03-26 fjernes Legale ejere: MOLU HOLDING ApS, NY ASLP HOLDING ApS (offentliggjort 2020-03-31)
Den 2020-03-24 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-01-01 fjernes Legale ejere: PELU HOLDING ApS (offentliggjort 2020-03-31)
Den 2019-03-13 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2019-03-13)
Den 2019-03-07 tilføjes Vedtægter: 2019-03-07 (offentliggjort 2019-03-13)
Den 2019-03-07 fjernes Direktion: Johannes Boje (direktør) (offentliggjort 2019-03-13)
Den 2019-03-24 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-10-01 tilføjes Bestyrelse: Thomas Korgaard Henriksen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-01-02)
Den 2018-10-01 tilføjes Direktion: Johannes Boje (direktør) (offentliggjort 2019-03-13)
Den 2018-10-01 fjernes Direktion: Thomas Korgaard Henriksen (direktør) (offentliggjort 2018-10-17)
Den 2018-09-30 fjernes Direktion: Morten Kollerup Lund (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2018-04-11 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-15 tilføjes Bestyrelse: Frank Lund (formand) (offentliggjort 2023-01-02)
Den 2017-05-15 fjernes Bestyrelse: Jacob Lund (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2017-05-01 tilføjes Legale ejere: TKH Holding Fredericia ApS (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2017-04-30 fjernes Legale ejere: TKH Holding Fredericia ApS (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2017-03-20 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-02-28 tilføjes Legale ejere: NY ASLP HOLDING ApS (offentliggjort 2020-03-31)
Den 2017-02-27 fjernes Legale ejere: NY ASLP HOLDING ApS (offentliggjort 2017-03-07)
Den 2016-08-05 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2021-11-22)
Den 2016-08-05 fjernes Revisor: Datoselskabet af den 3. juli 2016 RVT P/S (offentliggjort 2016-08-05)
Den 2016-03-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to direktører i forening eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2019-03-13)
Den 2016-03-09 tilføjes Vedtægter: 2016-03-09 (offentliggjort 2019-03-13)
Den 2016-03-01 tilføjes Vedtægter: 2016-03-01 (offentliggjort 2016-03-15)
Den 2016-03-01 tilføjes Kapital (Kapital): 117.647,00 (offentliggjort 2016-03-02)
Den 2016-03-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-03-02)
Den 2016-03-01 tilføjes Legale ejere: NY ASLP HOLDING ApS, TKH Holding Fredericia ApS (offentliggjort 2017-03-07)
Den 2016-02-29 fjernes Legale ejere: NY ASLP HOLDING ApS (offentliggjort 2016-03-02)
Den 2016-02-12 tilføjes Bestyrelse: Henrik Sunekær Nielsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2016-03-15)
Den 2016-02-12 fjernes Bestyrelse: Thomas Korgaard Henriksen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2016-02-12 tilføjes Direktion: Thomas Korgaard Henriksen (direktør) (offentliggjort 2018-10-17)
Den 2016-02-19 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-03-16 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse, af to medlemmer af bestyrelsen i forening eller af en direktør alene. (offentliggjort 2016-03-15)
Den 2015-02-27 tilføjes Vedtægter: 2015-02-27 (offentliggjort 2016-03-02)
Den 2014-10-27 tilføjes Bestyrelse: Jacob Lund (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-10-27 fjernes Bestyrelse: Jesper Knudsen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-10-27 tilføjes Direktion: Morten Kollerup Lund (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-10-27 fjernes Direktion: Jacob Lund (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-10-27 tilføjes Formål: Selskabets formål er investering og handel, herunder handel med lastbiler, reparation og dermed efter bestyrelsens skøn beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-27 tilføjes Navne: SKIFTER LASTBIL HOLDING ApS (offentliggjort 2014-11-05)
Den 2014-10-26 fjernes Navne: NY SLH ApS (offentliggjort 2014-11-05)
Den 2014-10-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af to medlemmer af bestyrelsen i forening. (offentliggjort 2015-03-16)
Den 2014-10-27 tilføjes Vedtægter: 2014-10-27 (offentliggjort 2015-03-16)
Den 2014-03-11 tilføjes Reelle ejere: Morten Kollerup Lund (offentliggjort 2020-08-05)
Den 2014-03-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lundsbjerg Industrivej 1, 6200 Aabenraa (offentliggjort 2014-03-11)
Den 2014-03-05 tilføjes Bestyrelse: Jesper Knudsen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-03-05 tilføjes Direktion: Jacob Lund (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-03-05 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2014-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-05 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-03-05 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-05 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2014-03-05 tilføjes Kapital (Kapital): 100.000,00 (offentliggjort 2016-03-02)
Den 2014-03-05 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-05 tilføjes Legale ejere: NY ASLP HOLDING ApS, PELU HOLDING ApS, MOLU HOLDING ApS (offentliggjort 2016-03-02)
Den 2014-03-05 tilføjes Navne: NY SLH ApS (offentliggjort 2014-11-05)
Den 2014-03-05 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-05 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-05 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2014-03-05 tilføjes Revisor: Datoselskabet af den 3. juli 2016 RVT P/S (offentliggjort 2016-08-05)
Den 2014-03-05 tilføjes Stiftere: PELU HOLDING ApS, NY ASLP HOLDING ApS, MOLU HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-05 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2014-03-11)
Den 2014-03-05 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)