Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
xbrl | Kapital | Vedtægter | Formål | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel |
Den 2024-02-13 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2024-02-13)
Den 2024-02-13 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2024-02-13)
Den 2024-02-12 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-02-13)
Den 2024-02-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Avnsøvej 8, 2820 Gentofte (offentliggjort 2024-02-13)
Den 2024-02-13 fjernes Direktion: Mark Christian Hvidberg da Silva (direktør) (offentliggjort 2024-02-13)
Den 2024-02-13 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2014-12-31 (offentliggjort 2024-02-13)
Den 2024-02-13 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2014-03-11 (offentliggjort 2024-02-13)
Den 2024-02-13 fjernes Hovedbranche: Anden udgivervirksomhed (offentliggjort 2024-02-13)
Den 2024-02-13 fjernes Legale ejere: Marks Holdingselskab ApS (offentliggjort 2024-02-13)
Den 2024-02-13 fjernes Navne: FIAFF ApS (offentliggjort 2024-02-13)
Den 2024-02-13 fjernes Reelle ejere: Mark Christian Hvidberg da Silva (offentliggjort 2024-02-13)
Den 2024-02-13 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-02-13)
Den 2024-02-13 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-02-13)
Den 2024-02-13 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-02-13)
Den 2024-02-13 fjernes Stiftere: Mark Christian Hvidberg da Silva (offentliggjort 2024-02-13)
Den 2024-02-13 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-02-13)
Den 2024-01-04 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-03 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-02-03 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-01-24 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Avnsøvej 8, 2820 Gentofte (offentliggjort 2024-02-13)
Den 2020-12-22 fjernes Beliggenhedsadresse: H.C. Ørsteds Vej 17, 2. th., 1879 Frederiksberg C (offentliggjort 2020-12-23)
Den 2020-09-05 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-06-05 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-02-13)
Den 2020-06-02 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2024-02-13)
Den 2020-06-02 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-06-11)
Den 2020-06-05 tilføjes Navne: FIAFF ApS (offentliggjort 2024-02-13)
Den 2020-06-04 fjernes Navne: FIAFF IVS (offentliggjort 2020-06-11)
Den 2020-06-05 tilføjes Vedtægter: 2020-06-05 (offentliggjort 2024-02-13)
Den 2020-06-02 tilføjes Vedtægter: 2020-06-02 (offentliggjort 2020-06-11)
Den 2020-06-05 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-02-13)
Den 2020-06-04 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-06-11)
Den 2019-04-26 tilføjes Legale ejere: Marks Holdingselskab ApS (offentliggjort 2024-02-13)
Den 2019-04-26 fjernes Legale ejere: Mark Christian Hvidberg da Silva (offentliggjort 2019-05-06)
Den 2019-04-25 tilføjes Navne: FIAFF IVS (offentliggjort 2020-06-11)
Den 2019-04-24 fjernes Navne: DA SILVA HOLDING IVS (offentliggjort 2019-04-25)
Den 2019-04-25 tilføjes Vedtægter: 2019-04-25 (offentliggjort 2020-06-02)
Den 2019-01-04 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-03-17 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: H.C. Ørsteds Vej 17, 2. th., 1879 Frederiksberg C (offentliggjort 2020-12-23)
Den 2017-12-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Yrsavej 11, st. tv., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-02-25 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-04-30 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-03-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Yrsavej 11, st. tv., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2014-03-11 tilføjes Direktion: Mark Christian Hvidberg da Silva (direktør) (offentliggjort 2024-02-13)
Den 2014-03-11 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2024-02-13)
Den 2014-03-11 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2014-12-31 (offentliggjort 2024-02-13)
Den 2014-03-11 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-03-11 (offentliggjort 2024-02-13)
Den 2014-03-11 tilføjes Hovedbranche: Anden udgivervirksomhed (offentliggjort 2024-02-13)
Den 2014-03-11 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2020-06-02)
Den 2014-03-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2024-02-13)
Den 2014-03-11 tilføjes Legale ejere: Mark Christian Hvidberg da Silva (offentliggjort 2019-05-06)
Den 2014-03-11 tilføjes Navne: DA SILVA HOLDING IVS (offentliggjort 2019-04-25)
Den 2014-03-11 tilføjes Reelle ejere: Mark Christian Hvidberg da Silva (offentliggjort 2024-02-13)
Den 2014-03-11 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-02-13)
Den 2014-03-11 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-02-13)
Den 2014-03-11 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-02-13)
Den 2014-03-11 tilføjes Stiftere: Mark Christian Hvidberg da Silva (offentliggjort 2024-02-13)
Den 2014-03-11 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2024-02-13)
Den 2014-03-11 tilføjes Vedtægter: 2014-03-11 (offentliggjort 2019-04-25)
Den 2014-03-11 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-06-11)
Den 2014-03-11 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-02-13)