Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Sine Klejs Gren | 31.05.2021 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Palle Bo Stærmose | 09.07.2018 | 31.05.2021 | adm. dir |
Bo Haulund Nielsen | 15.03.2014 | 09.07.2018 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Palle Bo Stærmose | 04.05.2022 | bestyrelsesmedlem |
Jens Odgaard Olsson | 04.05.2022 | formand |
John Gynther Jensen | 01.10.2021 | bestyrelsesmedlem |
Morten Kamuk Funder-Schmidt | 09.08.2017 | bestyrelsesmedlem |
Sine Klejs Gren | 09.08.2017 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jens Odgaard Olsson | 22.10.2018 | 03.05.2022 | bestyrelsesmedlem |
Palle Bo Stærmose | 09.08.2017 | 03.05.2022 | formand |
Bo Haulund Nielsen | 09.08.2017 | 30.09.2019 | bestyrelsesmedlem |
Lone Borgaard Thellesen | 09.08.2017 | 22.10.2018 | bestyrelsesmedlem |