Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Binavne | Vedtægter | Ejerskaber | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Månedsbeskæftigelse | Hvidhvask | ||||
Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-12 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-12 tilføjes Binavne: Igniting People ApS (offentliggjort 2023-07-12)
Den 2023-07-12 tilføjes Vedtægter: 2023-07-12 (offentliggjort 2023-07-12)
Den 2022-08-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Co-Investment Juli 2022 ApS. (offentliggjort 2022-08-04)
Den 2023-03-21 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-02-22 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-01-12)
Den 2022-02-21 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-01-12)
Den 2022-02-22 fjernes Revisor: REDMARK, GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-01-12)
Den 2022-02-22 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-04-13 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-02-21 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-06-15 tilføjes Binavne: Danmark For Målene ApS (offentliggjort 2019-06-15)
Den 2019-06-15 tilføjes Vedtægter: 2019-06-15 (offentliggjort 2023-07-12)
Den 2019-04-17 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-11-17 tilføjes Binavne: Igniting ApS (offentliggjort 2018-11-19)
Den 2018-11-05 tilføjes Vedtægter: 2018-11-05 (offentliggjort 2019-06-15)
Den 2018-03-08 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-03-20 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-07-05 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2016-07-05)
Den 2016-06-30 tilføjes Revisor: REDMARK, GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-01-12)
Den 2016-06-30 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2016-07-05)
Den 2016-04-14 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-03-10 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2014-03-17)
Den 2014-03-09 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2014-03-17)
Den 2014-03-06 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2014-03-17)
Den 2014-03-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skåde Højgårdsvej 75, 8270 Højbjerg (offentliggjort 2014-03-11)
Den 2014-03-06 tilføjes Direktion: Martin Brønnum (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-03-06 tilføjes Formål: Selskabets formål er konsulentydelser indenfor HR-området samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-06 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2014-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-06 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-03-06 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-06 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-06 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-06 tilføjes Legale ejere: BRØNNUM ApS (offentliggjort 2015-11-26)
Den 2014-03-06 tilføjes Navne: HUMAN CSR ApS (offentliggjort 2014-03-11)
Den 2014-03-06 tilføjes Reelle ejere: Martin Brønnum (offentliggjort 2017-10-01)
Den 2014-03-06 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-06 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-06 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-01-12)
Den 2014-03-06 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2016-07-05)
Den 2014-03-06 tilføjes Stiftere: BRØNNUM ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-06 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør eller af den samlede direktion. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-06 tilføjes Vedtægter: 2014-03-06 (offentliggjort 2018-11-19)
Den 2014-03-06 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2014-03-11)
Den 2014-03-06 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)