Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | Formål | ||||
Kapital | Navne | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Hovedbranche | Revision fravalgt | Revisor | Kontaktoplysninger | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-12 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-29 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-07 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-17 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-17 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2015-01-08 sletter virksomheden Ejerskaber: COPE IT ApS. (offentliggjort 2016-01-25)
Den 2016-01-22 sletter virksomheden Ejerskaber: COPE IT ApS. (offentliggjort 2018-07-16)
Den 2017-08-09 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Penni ApS. (offentliggjort 2018-01-10)
Den 2019-05-29 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-01-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hindustanvej 30, 2300 København S (offentliggjort 2019-01-18)
Den 2019-01-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Sorrentovej 48, 1. TH., 2300 København S (offentliggjort 2019-01-18)
Den 2018-05-28 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-08-09 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed indenfor produktion, handel og service samt anden efter direktionens skøn dermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2017-08-09)
Den 2017-08-02 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2017-08-09)
Den 2017-08-02 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-08-09)
Den 2017-08-02 tilføjes Navne: Enware ApS (offentliggjort 2017-08-09)
Den 2017-08-01 fjernes Navne: ENWARE HOLDING IVS (offentliggjort 2017-08-09)
Den 2017-08-02 tilføjes Vedtægter: 2017-08-02 (offentliggjort 2017-08-09)
Den 2017-08-02 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-08-09)
Den 2017-08-01 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2017-08-09)
Den 2017-05-17 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-03-01 tilføjes Hovedbranche: Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (offentliggjort 2017-03-01)
Den 2017-02-28 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2017-03-01)
Den 2016-09-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sorrentovej 48, 1. TH., 2300 København S (offentliggjort 2019-01-18)
Den 2016-09-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Bentzonsvej 52, 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2016-09-26)
Den 2016-05-26 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-05-24)
Den 2016-05-25 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-05-24)
Den 2016-05-26 fjernes Revisor: KALLERMANN REVISION A/S STATSAUTORISERET REVISIONSFIRMA (offentliggjort 2018-05-24)
Den 2016-05-30 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-08-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bentzonsvej 52, 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2016-09-26)
Den 2015-08-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Bentzonsvej 52, 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2015-08-20)
Den 2015-08-20 tilføjes Kontaktoplysninger: esben.toftdahl.nielsen@gmail.com (offentliggjort 2015-08-20)
Den 2014-02-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bentzonsvej 52, 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2015-08-20)
Den 2014-02-28 tilføjes Direktion: Esben Toftdahl Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er direkte og indirekte at investere i og eje anparter, aktier eller aktiver i andre selskaber, samt udøve anden virksomhed, der står i naturlig forbindelse hermed. (offentliggjort 2017-08-09)
Den 2014-02-28 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2014-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-28 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-02-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-28 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2017-03-01)
Den 2014-02-28 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2017-08-09)
Den 2014-02-28 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-28 tilføjes Legale ejere: Esben Toftdahl Nielsen (offentliggjort 2017-03-09)
Den 2014-02-28 tilføjes Navne: ENWARE HOLDING IVS (offentliggjort 2017-08-09)
Den 2014-02-28 tilføjes Reelle ejere: Esben Toftdahl Nielsen (offentliggjort 2017-10-17)
Den 2014-02-28 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-28 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-28 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-05-24)
Den 2014-02-28 tilføjes Revisor: KALLERMANN REVISION A/S STATSAUTORISERET REVISIONSFIRMA (offentliggjort 2018-05-24)
Den 2014-02-28 tilføjes Stiftere: Esben Toftdahl Nielsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-28 tilføjes Vedtægter: 2014-02-28 (offentliggjort 2017-08-09)
Den 2014-02-28 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2017-08-09)
Den 2014-02-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)