Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Legale ejere | Bibranche | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2023-12-15 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-01 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-25 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-08-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rubinsteinsvej 30, st. th., 2450 København SV (offentliggjort 2021-08-31)
Den 2021-08-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Rubinsteinsvej 30, st. th., 2450 København SV (offentliggjort 2021-08-31)
Den 2020-12-02 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-16 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-10-02 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-10-12 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-11-18 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-10-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rubinsteinsvej 30, st. th., 2450 København SV (offentliggjort 2021-08-31)
Den 2015-10-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Rubinsteinsvej 30, st. tv., 2450 København SV (offentliggjort 2015-10-13)
Den 2015-10-13 tilføjes Kontaktoplysninger: hussain_mcsa@hotmail.com (offentliggjort 2015-10-13)
Den 2015-09-18 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-07-04)
Den 2015-09-17 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-07-04)
Den 2015-09-18 fjernes Revisor: PROFIL REVISION ApS (offentliggjort 2016-07-04)
Den 2015-06-11 fjernes Legale ejere: Hassan Iqbal (offentliggjort 2015-06-12)
Den 2014-03-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rubinsteinsvej 30, st. tv., 2450 København SV (offentliggjort 2015-10-13)
Den 2014-03-06 tilføjes Bibranche: Engroshandel med personbiler, varebiler og minibusser (offentliggjort 2014-03-13)
Den 2014-03-06 tilføjes Direktion: Hassan Iqbal (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-06 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel med biler eller anden efter direktionens skøn hermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-06 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-06 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-03-06 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-06 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser (offentliggjort 2014-03-13)
Den 2014-03-06 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-06 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-06 tilføjes Legale ejere: Hassan Iqbal, Q. HOLDING ApS (offentliggjort 2015-06-12)
Den 2014-03-06 tilføjes Navne: Q BILER ApS (offentliggjort 2014-03-07)
Den 2014-03-06 tilføjes Reelle ejere: Hassan Iqbal (offentliggjort 2017-09-28)
Den 2014-03-06 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-06 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-06 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-07-04)
Den 2014-03-06 tilføjes Revisor: PROFIL REVISION ApS (offentliggjort 2016-07-04)
Den 2014-03-06 tilføjes Stiftere: Q. HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-06 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-06 tilføjes Vedtægter: 2014-03-06 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-06 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2014-03-07)
Den 2014-03-06 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)