Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Claus Qvortrup | 30.06.2021 | bestyrelsesmedlem |
Maria Cecilie Winther Qvortrup | 30.06.2021 | bestyrelsesmedlem |
Camilla Stine Winther Meisner | 30.06.2021 | formand |
Mads Christian Meisner | 26.08.2014 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Daniel Barslund | 12.04.2018 | 30.06.2021 | bestyrelsesmedlem |
Kristian Barslund Jensen | 26.08.2014 | 30.06.2021 | formand |
Camilla Stine Winther Meisner | 26.08.2014 | 29.06.2021 | bestyrelsesmedlem |
Niels-Ole Hald | 26.08.2014 | 12.04.2018 | bestyrelsesmedlem |