Formål |
---|
Selskabets formål er at udleje erhvervs- og boligejendomme og drive land- og skovbrug samt at yde rådgivning og bistand indenfor projektledelse, tilsyn, kvalitetskontrol, produktion, logistik og produktudvikling, herunder omkring produktdesign og formgivning, samt anden virksomhed, der står i forbindelse hermed. |
Sidst opdateret den 08.08.2016 og angivet som gældende fra 04.08.2016 (2981 dage). |
Historik | Start | Stop |
---|---|---|
Selskabets formål er at udleje erhvervs- og boligejendomme og drive land- og skovbrug samt at yde rådgivning og bistand indenfor projektledelse, tilsyn, kvalitetskontrol, produktion, logistik og produktudvikling, herunder omkring produktdesign og formgivning, samt anden virksomhed, der står i forbindelse hermed | 04.08.2016 | |
Selskabets formål er at yde rådgivning og bistand indenfor projektledelse, tilsyn, kvalitetskontrol, produktion, logistik og produktudvikling, herunder omkring produktdesign og formgivning, samt anden virksomhed, der står i forbindelse hermed | 04.03.2014 | 03.08.2016 |
Virksomhedsstatus |
---|
NORMAL. |
Sidst opdateret den 09.02.2015 og angivet som gældende fra 04.03.2014 (3865 dage). |
Branche |
---|
Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for produktions- og maskinteknik (711220). |
Sidst opdateret den 15.04.2014 og angivet som gældende fra 04.03.2014 (3865 dage). |
Revisionfravalgt |
---|
false. |
Sidst opdateret den 11.03.2015 og angivet som gældende fra 04.03.2014 (3865 dage). |
Revisor |
---|
KALLERMANN REVISION A/S STATSAUTORISERET REVISIONSFIRMA |
Sidst opdateret den 27.11.2020 og angivet som gældende fra 10.09.2020 (1483 dage). |
Historik | Start | Stop |
---|---|---|
KALLERMANN REVISION A/S STATSAUTORISERET REVISIONSFIRMA | 10.09.2020 | |
GRANT THORNTON,STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB | 01.03.2018 | 10.09.2020 |
EY Godkendt Revisionspartnerselskab | 04.03.2014 | 01.03.2018 |
Virksomhedsform |
---|
80. |
Sidst opdateret den 23.06.2016 og angivet som gældende fra 16.06.2016 (3030 dage). |
Historik | Start | Stop |
---|---|---|
80 | 16.06.2016 | |
81 | 04.03.2014 | 15.06.2016 |
Navne |
---|
D&D Contracting ApS. |
Sidst opdateret den 23.06.2016 og angivet som gældende fra 16.06.2016 (3030 dage). |
Historik | Start | Stop |
---|---|---|
D&D Contracting ApS | 16.06.2016 | |
D&D CONTRACTING IVS | 04.03.2014 | 15.06.2016 |
Binavne |
---|
Gaia ApS. |
Sidst opdateret den 08.08.2016 og angivet som gældende fra 08.08.2016 (2977 dage). |
Historik | Start | Stop |
---|---|---|
Gaia ApS | 08.08.2016 | |
Gaia Plantations ApS | 08.08.2016 | |
D&D Innovation ApS | 22.06.2016 | |
D&D Playtime ApS | 22.06.2016 | |
FSA Holding ApS | 22.06.2016 | |
D&D Cosmetics ApS | 22.06.2016 | 07.08.2016 |
D&D Medical ApS | 22.06.2016 | 07.08.2016 |
D&D COSMETICS IVS | 04.03.2014 | 21.06.2016 |
D&D INNOVATION IVS | 04.03.2014 | 21.06.2016 |
D&D MEDICAL IVS | 04.03.2014 | 21.06.2016 |
D&D PLAYTIME IVS | 04.03.2014 | 21.06.2016 |
FSA HOLDING IVS | 04.03.2014 | 21.06.2016 |
Tegningsregel |
---|
Selskabet tegnes af 1 direktør. |
Sidst opdateret den 09.02.2015 og angivet som gældende fra 04.03.2014 (3865 dage). |
Fortolkning (1 tegningsmulighed) |
---|
1 direktør |
Bibranche |
---|
Industriel design og produktdesign. |
Sidst opdateret den 15.04.2014 og angivet som gældende fra 04.03.2014 (3865 dage). |