Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Binavne | Direktion | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | Virksomhedsform | ||||
xbrl | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2022-08-18 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2022-08-18)
Den 2022-08-18 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2022-08-18)
Den 2022-08-17 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-08-18)
Den 2022-08-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Åkæret 3, 10. 3., 7100 Vejle (offentliggjort 2022-08-18)
Den 2022-08-18 fjernes Binavne: VEJLE VIDEOCENTER ApS (offentliggjort 2022-08-18)
Den 2022-08-18 fjernes Direktion: Paul Erik Lyhne (direktør) (offentliggjort 2022-08-18)
Den 2022-08-18 fjernes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2022-08-18)
Den 2022-08-18 fjernes Legale ejere: P.E Lyhne Holding ApS (offentliggjort 2022-08-18)
Den 2022-08-18 fjernes Navne: P.E. LYHNE ApS (offentliggjort 2022-08-18)
Den 2022-08-18 fjernes Reelle ejere: Paul Erik Lyhne (offentliggjort 2022-08-18)
Den 2022-08-18 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-08-18)
Den 2022-08-18 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-08-18)
Den 2022-08-18 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-08-18)
Den 2022-08-18 fjernes Revisor: LP Revision & rådgivning (offentliggjort 2022-08-18)
Den 2022-08-18 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-08-18)
Den 2022-02-21 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-10 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-30 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2022-08-18)
Den 2020-12-29 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2020-08-04 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-01-31 tilføjes Legale ejere: P.E Lyhne Holding ApS (offentliggjort 2022-08-18)
Den 2020-01-30 tilføjes Legale ejere: P.E Lyhne Holding ApS (offentliggjort 2020-01-31)
Den 2020-01-30 fjernes Legale ejere: Paul Erik Lyhne, P.E Lyhne Holding ApS (offentliggjort 2020-01-31)
Den 2019-05-23 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-10-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Åkæret 3, 10. 3., 7100 Vejle (offentliggjort 2022-08-18)
Den 2018-10-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Åkæret 3, 10. 3., 7100 Vejle (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-05-05 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-01-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Åkæret 3, 10. 3., 7100 Vejle (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-01-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Fjordglimt 13, 7100 Vejle (offentliggjort 2018-01-03)
Den 2017-05-28 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-18 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-01-16 tilføjes Revisor: LP Revision & rådgivning (offentliggjort 2022-08-18)
Den 2013-01-14 fjernes Revisor: Hans Bang-Olsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-11-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fjordglimt 13, 7100 Vejle (offentliggjort 2018-01-03)
Den 2007-11-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Skovgaardsvej 6, 7100 Vejle (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skovgaardsvej 6, 7100 Vejle (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Skovgaardsvej 6, 7100 Vejle (offentliggjort 2005-11-28)
Den 2005-11-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skovgaardsvej 6, 7100 Vejle (offentliggjort 2005-11-28)
Den 2005-11-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Gl. Landevej 87, 7100 Vejle (offentliggjort 2004-04-14)
Den 2004-03-23 tilføjes Revisor: Hans Bang-Olsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-23 fjernes Revisor: Jelling Revisionskontor (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gl. Landevej 87, 7100 Vejle (offentliggjort 2004-04-14)
Den 2001-05-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Staldgaardsgade 33, 7100 Vejle (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1995-06-13 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-03-17 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-03-15 fjernes Direktion: Poul Erik Lyhne Andersen (direktør) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-02-17 tilføjes Formål: Selskabets formål er: handel, herunder import, håndværk, finansiering og byggevirksomhed samt handel med fast ejendom (offentliggjort 2022-08-18)
Den 1995-02-17 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren alene. (offentliggjort 2022-08-18)
Den 1995-02-17 tilføjes Vedtægter: 1995-02-17 (offentliggjort 2022-08-18)
Den 1995-01-30 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2022-08-18)
Den 1995-01-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-08-18)
Den 1995-01-23 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-08-18)
Den 1995-01-22 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-06-02 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-06-01 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-28 fjernes Direktion: Paul Erik Lyhne (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1974-10-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Staldgaardsgade 33, 7100 Vejle (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1974-10-28 tilføjes Binavne: VEJLE VIDEOCENTER ApS (offentliggjort 2022-08-18)
Den 1974-10-28 tilføjes Direktion: Paul Erik Lyhne (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1974-10-28 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1974-10-28 tilføjes Legale ejere: Paul Erik Lyhne (offentliggjort 2020-01-31)
Den 1974-10-28 tilføjes Navne: P.E. LYHNE ApS (offentliggjort 2022-08-18)
Den 1974-10-28 tilføjes Reelle ejere: Paul Erik Lyhne (offentliggjort 2022-08-18)
Den 1974-10-28 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-08-18)
Den 1974-10-28 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-08-18)
Den 1974-10-28 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-08-18)
Den 1974-10-28 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, Jelling Revisionskontor (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1974-10-28 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-08-18)
Den 1974-10-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)