Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Binavne | Første regnskabsperiode | ||||
Genoptagelse tvangsopløsning | Hovedbranche | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Direktion | xbrl | Tegningsregel | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Formål | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Vedtægter |
Den 2020-04-06 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2020-04-14)
Den 2020-04-06 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2020-04-14)
Den 2020-04-05 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2020-04-14)
Den 2020-04-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Præstevænget 7, 4450 Jyderup (offentliggjort 2020-04-14)
Den 2020-04-06 fjernes Binavne: ISHØYS VÆRKTØJ ApS, ISHØYS RIDEUDSTYR ApS, ISHØYS ENTREPRENØRSERVICE ApS (offentliggjort 2020-04-14)
Den 2020-04-06 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2015-06-30 (offentliggjort 2020-04-14)
Den 2020-04-06 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2014-03-05 (offentliggjort 2020-04-14)
Den 2020-04-06 fjernes Genoptagelse tvangsopløsning: 2018-03-14 (offentliggjort 2020-04-14)
Den 2020-04-06 fjernes Hovedbranche: Anlæg af veje og motorveje (offentliggjort 2020-04-14)
Den 2020-04-06 fjernes Legale ejere: Mikael Ishøy (offentliggjort 2020-04-14)
Den 2020-04-06 fjernes Navne: ISHØYS ApS (offentliggjort 2020-04-14)
Den 2020-04-06 fjernes Reelle ejere: Mikael Ishøy (offentliggjort 2020-04-14)
Den 2020-04-06 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2020-04-14)
Den 2020-04-06 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2020-04-14)
Den 2020-04-06 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-04-14)
Den 2020-04-06 fjernes Stiftere: Mikael Ishøy (offentliggjort 2020-04-14)
Den 2020-04-06 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-04-14)
Den 2020-02-18 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2020-04-14)
Den 2020-02-17 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-02-18)
Den 2020-02-18 fjernes Direktion: Mikael Ishøy (direktør) (offentliggjort 2020-02-18)
Den 2018-11-28 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-03-19 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2018-03-14 (offentliggjort 2020-04-14)
Den 2018-03-19 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-02-18)
Den 2018-03-18 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2018-03-19)
Den 2018-03-14 tilføjes Direktion: Mikael Ishøy (direktør) (offentliggjort 2020-02-18)
Den 2018-03-14 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af 1 direktør (offentliggjort 2020-02-18)
Den 2018-03-20 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2018-02-05 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2018-03-19)
Den 2018-02-04 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-02-05)
Den 2018-02-05 fjernes Direktion: Mikael Ishøy (direktion) (offentliggjort 2018-02-05)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2016-12-29 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-03-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Præstevænget 7, 4450 Jyderup (offentliggjort 2020-04-14)
Den 2014-03-05 tilføjes Binavne: ISHØYS VÆRKTØJ ApS, ISHØYS RIDEUDSTYR ApS, ISHØYS ENTREPRENØRSERVICE ApS (offentliggjort 2020-04-14)
Den 2014-03-05 tilføjes Direktion: Mikael Ishøy (direktion) (offentliggjort 2018-02-05)
Den 2014-03-05 tilføjes Formål: Selskabets formål er entreprenøropgaver, salg af værktøj og rideudstyr samt dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2020-04-14)
Den 2014-03-05 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-06-30 (offentliggjort 2020-04-14)
Den 2014-03-05 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-03-05 (offentliggjort 2020-04-14)
Den 2014-03-05 tilføjes Hovedbranche: Anlæg af veje og motorveje (offentliggjort 2020-04-14)
Den 2014-03-05 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2020-04-14)
Den 2014-03-05 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-04-14)
Den 2014-03-05 tilføjes Legale ejere: Mikael Ishøy (offentliggjort 2020-04-14)
Den 2014-03-05 tilføjes Navne: ISHØYS ApS (offentliggjort 2020-04-14)
Den 2014-03-05 tilføjes Reelle ejere: Mikael Ishøy (offentliggjort 2020-04-14)
Den 2014-03-05 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2020-04-14)
Den 2014-03-05 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2020-04-14)
Den 2014-03-05 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-04-14)
Den 2014-03-05 tilføjes Stiftere: Mikael Ishøy (offentliggjort 2020-04-14)
Den 2014-03-05 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2018-02-05)
Den 2014-03-05 tilføjes Vedtægter: 2014-03-05 (offentliggjort 2020-04-14)
Den 2014-03-05 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-04-14)
Den 2014-03-05 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-02-05)