Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Ejerskaber | ||||
Reelle ejere | Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | Hovedbranche | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-11-13 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-01 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-14 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-08 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-11-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Marselis Boulevard 132, 3. th., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2020-11-29)
Den 2020-11-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Søndre Ringgade 2, 1. tv., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2020-11-29)
Den 2020-11-29 tilføjes Kontaktoplysninger: ostergaard9@gmail.com (offentliggjort 2020-11-29)
Den 2014-03-10 sletter virksomheden Ejerskaber: Point Break ApS. (offentliggjort 2015-12-01)
Den 2016-10-26 sletter virksomheden Ejerskaber: Johan Karl ApS. (offentliggjort 2018-04-12)
Den 2017-02-13 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: YM Invest ApS. (offentliggjort 2018-03-26)
Den 2018-10-15 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Cooperante ApS. (offentliggjort 2018-10-17)
Den 2019-10-21 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-10-02 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-01 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-10-01 tilføjes Reelle ejere: Daniel Østergaard Pedersen (offentliggjort 2017-10-03)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2016-10-28 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2014-10-01 tilføjes Hovedbranche: Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (offentliggjort 2014-10-01)
Den 2014-09-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2014-10-01)
Den 2014-02-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søndre Ringgade 2, 1. tv., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2020-11-29)
Den 2014-02-28 tilføjes Direktion: Daniel Østergaard Pedersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje og drive virksomhed samt have kapitalinteresser i andre selskaber samt andet dermed efter direktionens skøn beslægtede formål. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-28 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-28 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-02-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-28 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2014-10-01)
Den 2014-02-28 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-28 tilføjes Legale ejere: Daniel Østergaard Pedersen (offentliggjort 2015-06-10)
Den 2014-02-28 tilføjes Navne: D. ØSTERGAARD HOLDING ApS (offentliggjort 2014-03-04)
Den 2014-02-28 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-28 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-28 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-28 tilføjes Stiftere: Daniel Østergaard Pedersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 1 direktør alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-28 tilføjes Vedtægter: 2014-02-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-28 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2014-03-04)
Den 2014-02-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)