Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Nikolaj Hans Bramsen Kloster | 05.04.2021 | direktør |
Bo Møller Hansen | 05.04.2021 | direktør |
Thomas Jørgensen | 23.02.2014 | adm. dir |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Klaus Eldrup-Jørgensen | 18.12.2023 | bestyrelsesmedlem |
Per Lange | 13.03.2023 | formand |
Teis Palle Hansen | 12.02.2019 | bestyrelsesmedlem |
Kjeld Anker Pedersen | 03.02.2017 | bestyrelsesmedlem |
Thomas Jørgensen | 03.02.2017 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Bo Møller Hansen | 13.03.2023 | 18.12.2023 | bestyrelsesmedlem |
Bo Møller Hansen | 14.12.2022 | 12.03.2023 | formand |
Jesper Mikkelsen Heilbuth | 21.12.2020 | 14.12.2022 | formand |
Bo Møller Hansen | 21.12.2020 | 13.12.2022 | bestyrelsesmedlem |
Per Fredegaard Hansen | 30.11.2020 | 18.12.2023 | bestyrelsesmedlem |
Jesper Mikkelsen Heilbuth | 30.11.2020 | 20.12.2020 | bestyrelsesmedlem |
Annemaria Francati Marx | 01.01.2018 | 12.02.2019 | bestyrelsesmedlem |
Bo Møller Hansen | 03.02.2017 | 20.12.2020 | formand |
Teis Palle Hansen | 03.02.2017 | 01.01.2018 | bestyrelsesmedlem |