Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revisor | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Hjemmeside | Kontaktoplysninger | ||||
Direktion | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Navne | Vedtægter | Formål | Tegningsregel | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-09 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-06-13 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2024-06-13)
Den 2024-06-13 fjernes Revisor: Bæk Revision (offentliggjort 2024-06-13)
Den 2017-06-07 sletter virksomheden Ejerskaber: Dybdalvej Ejendomme ApS. (offentliggjort 2023-07-05)
Den 2024-04-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lysholt Allé 8, 7100 Vejle (offentliggjort 2024-04-15)
Den 2024-04-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Håndværkervej 63, 6710 Esbjerg V (offentliggjort 2024-04-15)
Den 2024-04-03 tilføjes Legale ejere: EAGLE Sp. z o.o. (offentliggjort 2024-04-09)
Den 2024-04-03 fjernes Legale ejere: Kim Glad (offentliggjort 2024-04-09)
Den 2024-04-02 fjernes Legale ejere: EAGLE Sp. z o.o. (offentliggjort 2024-04-09)
Den 2024-04-03 tilføjes Reelle ejere: Janusz Marcin Ejma (offentliggjort 2024-04-09)
Den 2024-04-03 fjernes Reelle ejere: Kim Glad (offentliggjort 2024-04-09)
Den 2024-04-02 fjernes Reelle ejere: Janusz Marcin Ejma (offentliggjort 2024-04-09)
Den 2024-03-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Håndværkervej 63, 6710 Esbjerg V (offentliggjort 2024-04-15)
Den 2024-03-01 tilføjes Hjemmeside: https://metal.eaglelasers.com/da/home-da/ (offentliggjort 2024-03-01)
Den 2024-03-01 tilføjes Kontaktoplysninger: peter.kramer@eagle-group.eu (offentliggjort 2024-03-01)
Den 2024-02-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Dybdalvej 6, 8960 Randers SØ (offentliggjort 2024-03-01)
Den 2024-02-29 fjernes Kontaktoplysninger: kim.glad@eagle-group.eu (offentliggjort 2024-03-01)
Den 2024-02-26 tilføjes Direktion: Peter Hededal Kramer (direktør) (offentliggjort 2024-02-26)
Den 2024-02-26 fjernes Direktion: Kim Glad (direktør) (offentliggjort 2024-02-26)
Den 2023-05-23 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-07 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-31 tilføjes Legale ejere: EAGLE Sp. z o.o. (offentliggjort 2024-04-09)
Den 2021-12-31 fjernes Legale ejere: Janusz Marcin Ejma (offentliggjort 2022-06-02)
Den 2021-07-09 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dybdalvej 6, 8960 Randers SØ (offentliggjort 2024-03-01)
Den 2020-08-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Dybdalvej 6, 8960 Randers SØ (offentliggjort 2020-09-01)
Den 2020-08-28 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-05-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dybdalvej 6, 8960 Randers SØ (offentliggjort 2020-09-01)
Den 2019-05-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Dybdalvej 6, 8960 Randers SØ (offentliggjort 2019-05-29)
Den 2019-05-31 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-19)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-10-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dybdalvej 6, 8960 Randers SØ (offentliggjort 2019-05-29)
Den 2018-10-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Dybdalvej 6, 8960 Randers SØ (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-10-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dybdalvej 6, 8960 Randers SØ (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-10-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Dybdalvej 6, 8960 Randers SØ (offentliggjort 2018-10-12)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-14)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-05-29 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-02-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dybdalvej 6, 8960 Randers SØ (offentliggjort 2018-10-12)
Den 2018-02-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Stadionvej 11, 8960 Randers SØ (offentliggjort 2018-02-14)
Den 2018-02-14 tilføjes Kontaktoplysninger: kim.glad@eagle-group.eu (offentliggjort 2024-03-01)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-18)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-05 tilføjes Navne: Eagle Scandinavia ApS (offentliggjort 2017-06-05)
Den 2017-06-04 fjernes Navne: Eagle Denmark ApS (offentliggjort 2017-06-05)
Den 2017-06-05 tilføjes Vedtægter: 2017-06-05 (offentliggjort 2017-06-05)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-07-22)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-03-14 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-01)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-05-20 tilføjes Navne: Eagle Denmark ApS (offentliggjort 2017-06-05)
Den 2016-05-19 fjernes Navne: CUTMA ApS (offentliggjort 2016-05-25)
Den 2016-05-20 tilføjes Vedtægter: 2016-05-20 (offentliggjort 2017-06-05)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-03-01 tilføjes Legale ejere: Janusz Marcin Ejma (offentliggjort 2022-06-02)
Den 2016-03-01 tilføjes Reelle ejere: Janusz Marcin Ejma (offentliggjort 2024-04-09)
Den 2016-03-18 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-19)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-07-24 tilføjes Revisor: Bæk Revision (offentliggjort 2024-06-13)
Den 2015-07-24 fjernes Revisor: Selskabet af 22. februar A/S (offentliggjort 2015-08-03)
Den 2015-07-01 tilføjes Legale ejere: Kim Glad (offentliggjort 2024-04-09)
Den 2015-07-01 tilføjes Reelle ejere: Kim Glad (offentliggjort 2024-04-09)
Den 2015-07-01 fjernes Direktion: Torben Daugaard (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-16)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-06-30 fjernes Legale ejere: Kim Glad, MOPE, THISTED ApS, TORBEN DAUGAARD HOLDING ApS (offentliggjort 2015-07-08)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-07-07)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2014-10-07 tilføjes Direktion: Torben Daugaard (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-03-21)
Den 2014-08-14 tilføjes Revisor: Selskabet af 22. februar A/S (offentliggjort 2015-08-03)
Den 2014-08-14 fjernes Revisor: RSM DANMARK STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-08-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stadionvej 11, 8960 Randers SØ (offentliggjort 2018-02-14)
Den 2014-08-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Fabriksvej 1, 7700 Thisted (offentliggjort 2014-08-13)
Den 2014-08-06 fjernes Direktion: Peter Mortensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-08-05 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel med og udføre service på maskiner samt anden virksomhed, som står i forbindelse hermed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-08-05 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-08-05 tilføjes Vedtægter: 2014-08-05 (offentliggjort 2016-05-25)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2014-03-17 tilføjes Revisor: RSM DANMARK STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-17 fjernes Revisor: Selskabet af 22. februar A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fabriksvej 1, 7700 Thisted (offentliggjort 2014-08-13)
Den 2014-02-28 tilføjes Direktion: Peter Mortensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-02-28 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2014-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-28 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-02-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-28 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med andre maskiner og andet udstyr (offentliggjort 2014-03-21)
Den 2014-02-28 tilføjes Kapital (Kapital): 60.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-28 tilføjes Legale ejere: Kim Glad, MOPE, THISTED ApS, TORBEN DAUGAARD HOLDING ApS (offentliggjort 2015-07-08)
Den 2014-02-28 tilføjes Navne: CUTMA ApS (offentliggjort 2016-05-25)
Den 2014-02-28 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-28 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-28 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2014-02-28 tilføjes Revisor: Selskabet af 22. februar A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-28 tilføjes Stiftere: TORBEN DAUGAARD HOLDING ApS, MOPE, THISTED ApS, Kim Glad (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-28 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2014-02-28)
Den 2014-02-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)