Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
RegnskabOgBoafslutning | Dekret | Tegningsregel | Direktion | ||||
Vedtægter | xbrl | Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Bibranche | Binavne | Formål | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2015-05-01 sletter virksomheden Ejerskaber: Lokaltbyggetilbud IVS. (offentliggjort 2018-06-15)
Den 2015-10-15 sletter virksomheden Ejerskaber: East Media IVS. (offentliggjort 2017-03-22)
Den 2021-02-25 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2021-04-08)
Den 2021-02-25 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2021-04-08)
Den 2021-02-24 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2021-04-08)
Den 2021-02-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Toldbodgade 13, 4800 Nykøbing F (offentliggjort 2021-04-08)
Den 2021-02-25 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2014-12-31 (offentliggjort 2021-04-08)
Den 2021-02-25 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2014-01-22 (offentliggjort 2021-04-08)
Den 2021-02-25 fjernes Hovedbranche: Køb og salg af egen fast ejendom (offentliggjort 2021-04-08)
Den 2021-02-25 fjernes Legale ejere: Nadia Kønskov Andersen (offentliggjort 2021-04-08)
Den 2021-02-25 fjernes Navne: Tech Multi IvS (offentliggjort 2021-04-08)
Den 2021-02-25 fjernes Reelle ejere: Nadia Kønskov Andersen (offentliggjort 2021-04-08)
Den 2021-02-25 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-04-08)
Den 2021-02-25 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-04-08)
Den 2021-02-25 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-04-08)
Den 2021-02-25 fjernes Stiftere: Nadia Kønskov Andersen (offentliggjort 2021-04-08)
Den 2021-02-25 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-04-08)
Den 2021-02-06 Statstidende RegnskabOgBoafslutning
Den 2020-09-01 Statstidende Dekret
Den 2020-08-27 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2021-04-08)
Den 2020-08-26 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2020-09-02)
Den 2020-07-17 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2020-09-02)
Den 2020-03-10 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2020-09-02)
Den 2020-03-09 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-03-10)
Den 2020-02-05 fjernes Direktion: Jakob Kønskov Andersen (direktør) (offentliggjort 2020-02-05)
Den 2019-09-13 tilføjes Navne: Tech Multi IvS (offentliggjort 2021-04-08)
Den 2019-09-12 fjernes Navne: Kønskov Holding IvS (offentliggjort 2019-09-13)
Den 2019-09-13 tilføjes Vedtægter: 2019-09-13 (offentliggjort 2021-04-08)
Den 2019-07-22 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-07-14 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-01-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Toldbodgade 13, 4800 Nykøbing F (offentliggjort 2021-04-08)
Den 2018-01-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Tværgade 8, 4800 Nykøbing F (offentliggjort 2018-01-24)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-18)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-06-30 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-09-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tværgade 8, 4800 Nykøbing F (offentliggjort 2018-01-24)
Den 2016-09-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Tværgade 1, 4800 Nykøbing F (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-09-30 tilføjes Direktion: Jakob Kønskov Andersen (direktør) (offentliggjort 2020-02-05)
Den 2016-09-30 fjernes Direktion: Nadia Kønskov Andersen (adm. dir.) (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-09-30 tilføjes Navne: Kønskov Holding IvS (offentliggjort 2019-09-13)
Den 2016-09-29 fjernes Navne: Lundegaard Butik IVS (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-09-30 tilføjes Vedtægter: 2016-09-30 (offentliggjort 2019-09-13)
Den 2016-09-30 fjernes Bibranche: Forhandlere af gaveartikler og brugskunst (offentliggjort 2016-10-03)
Den 2016-09-29 fjernes Binavne: Vi Kvinder - på Lolland/Falster IvS, Socialrådgiveren IvS (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-06-13 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-04-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tværgade 1, 4800 Nykøbing F (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-04-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Bygaden 62, 4800 Nykøbing F (offentliggjort 2016-04-13)
Den 2016-04-13 tilføjes Binavne: Vi Kvinder - på Lolland/Falster IvS, Socialrådgiveren IvS (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-04-01 tilføjes Vedtægter: 2016-04-01 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2015-03-22 tilføjes Direktion: Nadia Kønskov Andersen (adm. dir.) (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2015-03-22 fjernes Direktion: Jakob Kønskov Andersen (direktion) (offentliggjort 2015-03-23)
Den 2015-03-22 tilføjes Navne: Lundegaard Butik IVS (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2015-03-21 fjernes Navne: KØNSKOV ANDERSEN EJENDOMME IVS (offentliggjort 2015-03-23)
Den 2015-03-22 tilføjes Vedtægter: 2015-03-22 (offentliggjort 2016-04-13)
Den 2015-03-22 fjernes Binavne: LUNDEGAARD BUTIK IVS, LOKALTBYGGETILBUD IVS (offentliggjort 2015-03-23)
Den 2015-01-01 tilføjes Bibranche: Forhandlere af gaveartikler og brugskunst (offentliggjort 2016-10-03)
Den 2014-12-30 tilføjes Hovedbranche: Køb og salg af egen fast ejendom (offentliggjort 2021-04-08)
Den 2014-12-29 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2015-01-02)
Den 2014-11-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bygaden 62, 4800 Nykøbing F (offentliggjort 2016-04-13)
Den 2014-11-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Bjørupgade 20, 4800 Nykøbing F (offentliggjort 2014-11-10)
Den 2014-10-25 tilføjes Formål: Selskabets formål er køb, salg og udlejning af fast ejendom samt anden hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2021-04-08)
Den 2014-10-25 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2020-03-10)
Den 2014-10-25 tilføjes Vedtægter: 2014-10-25 (offentliggjort 2015-03-23)
Den 2014-10-25 fjernes Binavne: MIN BETTE BUTIK IVS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-20 fjernes Direktion: Nadia Kønskov Andersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-01-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bjørupgade 20, 4800 Nykøbing F (offentliggjort 2014-11-10)
Den 2014-01-22 tilføjes Binavne: MIN BETTE BUTIK IVS, LUNDEGAARD BUTIK IVS, LOKALTBYGGETILBUD IVS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-01-22 tilføjes Direktion: Nadia Kønskov Andersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-01-22 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2014-12-31 (offentliggjort 2021-04-08)
Den 2014-01-22 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-01-22 (offentliggjort 2021-04-08)
Den 2014-01-22 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2015-01-02)
Den 2014-01-22 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2021-04-08)
Den 2014-01-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-04-08)
Den 2014-01-22 tilføjes Legale ejere: Nadia Kønskov Andersen (offentliggjort 2021-04-08)
Den 2014-01-22 tilføjes Navne: KØNSKOV ANDERSEN EJENDOMME IVS (offentliggjort 2015-03-23)
Den 2014-01-22 tilføjes Reelle ejere: Nadia Kønskov Andersen (offentliggjort 2021-04-08)
Den 2014-01-22 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-04-08)
Den 2014-01-22 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-04-08)
Den 2014-01-22 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-04-08)
Den 2014-01-22 tilføjes Stiftere: Nadia Kønskov Andersen (offentliggjort 2021-04-08)
Den 2014-01-22 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-04-08)
Den 2014-01-22 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-03-10)