Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Legale ejere | Ejerskaber | Reelle ejere | ||||
Bestyrelse | Hvidhvask | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-03 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-04-07 tilføjes Legale ejere: EGEKVIST ACCOUNTING SERVICES ApS (offentliggjort 2024-04-10)
Den 2024-04-07 fjernes Legale ejere: Asger Egekvist (offentliggjort 2024-04-10)
Den 2019-09-11 sletter virksomheden Ejerskaber: EGEKVIST ACCOUNTING SERVICES ApS. (offentliggjort 2020-06-13)
Den 2021-03-17 sletter virksomheden Ejerskaber: EGEKVIST ACCOUNTING SERVICES ApS. (offentliggjort 2023-07-03)
Den 2022-02-01 sletter virksomheden Ejerskaber: CHASERACE K/S. (offentliggjort 2023-02-20)
Den 2022-02-15 sletter virksomheden Ejerskaber: KOMPLEMENTARANPARTSSELSKABET CHASERACE. (offentliggjort 2023-02-20)
Den 2022-06-15 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Boost22 ApS. (offentliggjort 2022-09-30)
Den 2022-08-31 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: EventFunding ApS. (offentliggjort 2022-09-01)
Den 2023-01-20 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: CHASERACE K/S. (offentliggjort 2023-02-20)
Den 2023-02-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: KOMPLEMENTARANPARTSSELSKABET CHASERACE. (offentliggjort 2023-02-20)
Den 2023-07-03 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-25 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-02-15 tilføjes Legale ejere: Uffe Egekvist (offentliggjort 2022-12-22)
Den 2022-02-15 fjernes Legale ejere: Mary-Ann Mose (offentliggjort 2022-03-01)
Den 2022-02-14 fjernes Legale ejere: Uffe Egekvist (offentliggjort 2022-03-01)
Den 2022-02-15 tilføjes Reelle ejere: Uffe Egekvist (offentliggjort 2022-03-01)
Den 2022-02-15 fjernes Reelle ejere: Mary-Ann Mose (offentliggjort 2022-03-01)
Den 2022-02-14 fjernes Reelle ejere: Uffe Egekvist (offentliggjort 2022-03-01)
Den 2022-02-01 fjernes Bestyrelse: Mary-Ann Mose (formand) (offentliggjort 2022-06-30)
Den 2021-11-01 tilføjes Legale ejere: Uffe Egekvist, Mary-Ann Mose, Asger Egekvist (offentliggjort 2022-03-01)
Den 2021-11-01 tilføjes Reelle ejere: Uffe Egekvist, Mary-Ann Mose (offentliggjort 2022-03-01)
Den 2021-10-31 fjernes Legale ejere: Uffe Egekvist, Mary-Ann Mose (offentliggjort 2021-11-08)
Den 2021-10-31 fjernes Reelle ejere: Uffe Egekvist, Mary-Ann Mose (offentliggjort 2021-11-08)
Den 2021-07-06 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-06-01 tilføjes Legale ejere: Uffe Egekvist, Mary-Ann Mose (offentliggjort 2021-11-08)
Den 2021-06-01 tilføjes Reelle ejere: Uffe Egekvist, Mary-Ann Mose (offentliggjort 2021-11-08)
Den 2021-05-31 fjernes Legale ejere: Mary-Ann Mose (offentliggjort 2021-06-27)
Den 2021-05-31 fjernes Reelle ejere: Mary-Ann Mose (offentliggjort 2021-06-27)
Den 2020-09-02 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-11 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-04 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-19 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2017-12-19)
Den 2017-05-17 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-23 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-02-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kroghsgade 1, 2. tv., 2100 København Ø (offentliggjort 2014-02-27)
Den 2014-02-21 tilføjes Bestyrelse: Mary-Ann Mose (formand) (offentliggjort 2022-06-30)
Den 2014-02-21 tilføjes Direktion: Uffe Egekvist (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-02-21 tilføjes Formål: Selskabets formål er at tilbyde forretningsudvikling (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-21 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2014-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-21 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-02-21 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-21 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2014-03-06)
Den 2014-02-21 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-21 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-21 tilføjes Legale ejere: Mary-Ann Mose (offentliggjort 2021-06-27)
Den 2014-02-21 tilføjes Navne: SALESWORKMEDIA ApS (offentliggjort 2014-02-27)
Den 2014-02-21 tilføjes Reelle ejere: Mary-Ann Mose (offentliggjort 2021-06-27)
Den 2014-02-21 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-21 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-21 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-21 tilføjes Stiftere: Mary-Ann Mose (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-21 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af en direktør i forening med et bestyrelsesmedlem. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-21 tilføjes Vedtægter: 2014-02-21 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-21 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2014-02-27)
Den 2014-02-21 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)