Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | xbrl | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-02-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Inge Lehmanns Gade 10, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2024-02-29)
Den 2024-02-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Inge Lehmanns Gade 10, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2024-02-29)
Den 2014-02-25 sletter virksomheden Ejerskaber: REVISIONSAFDELING GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB. (offentliggjort 2017-10-24)
Den 2021-12-30 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: CURA revision I/S. (offentliggjort 2021-12-30)
Den 2023-10-31 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-10-10 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-10-12 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-02 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-10-08 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-02-21 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-11-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Inge Lehmanns Gade 10, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2024-02-29)
Den 2018-11-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Inge Lehmanns Gade 10, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2018-11-14)
Den 2018-10-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Inge Lehmanns Gade 10, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2018-11-14)
Den 2018-10-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Inge Lehmanns Gade 10, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-02-26 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-01-17 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-03-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Inge Lehmanns Gade 10, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2015-03-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Store Torv 9, 2., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2015-03-25)
Den 2014-02-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Store Torv 9, 2., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2015-03-25)
Den 2014-02-20 tilføjes Direktion: Thomas Olesen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-02-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i revisionsvirksomheder og aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-20 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2014-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-20 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-02-20 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-20 tilføjes Hovedbranche: Bogføring og revision: skatterådgivning (offentliggjort 2014-03-03)
Den 2014-02-20 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-20 tilføjes Kontaktoplysninger: thomas@curarevision.dk (offentliggjort 2014-03-03)
Den 2014-02-20 tilføjes Legale ejere: Thomas Olesen (offentliggjort 2017-05-23)
Den 2014-02-20 tilføjes Navne: CURA REVISION HOLDING ApS (offentliggjort 2014-02-24)
Den 2014-02-20 tilføjes Reelle ejere: Thomas Olesen (offentliggjort 2017-05-23)
Den 2014-02-20 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-20 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-20 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-20 tilføjes Stiftere: Thomas Olesen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-20 tilføjes Vedtægter: 2014-02-20 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-20 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2014-02-24)
Den 2014-02-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)