Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jimmi Grouleff | 21.02.2014 | 29.01.2024 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Klaus Falkenvig | 28.01.2022 | 29.01.2024 | bestyrelsesmedlem |
Ole Juul Jørgensen | 01.10.2020 | 24.01.2024 | formand |
Lars Gunner Tandrup | 04.11.2019 | 29.01.2024 | bestyrelsesmedlem |
Peter Stampe Hansen | 23.01.2017 | 29.01.2024 | bestyrelsesmedlem |
Pernille Kiærbye Grouleff | 08.10.2014 | 28.01.2022 | bestyrelsesmedlem |
Thomas Jakob Bøgild-Jakobsen | 08.10.2014 | 01.10.2020 | formand |
Jimmi Grouleff | 08.10.2014 | 23.01.2017 | bestyrelsesmedlem |