Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Søren Christens(virk.: 2) Direktionen, Legale ejere, Reelle ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Søren Christens | 10.08.2016 | Aksel Møllers Have 30, 2000 Frederiksberg |
Deltager | Dato | Adresse |
---|
Aktive virksomheder: (1) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
CHRISTENS INVEST HOLDING ApS | 35668012 | NORMAL | Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (649900) |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
23.11.2015 | 236,05 (km) | Rosenørnsvej 43, 5230 Odense M | Camilla Nielsens Vej 14, 2000 Frederiksberg |
30.09.2016 | 3,31 (km) | Camilla Nielsens Vej 14, 2000 Frederiksberg | Aksel Møllers Have 30, 2000 Frederiksberg |
CHRISTENS INVEST HOLDING ApS. |
Sidst opdateret den 21.02.2014 og angivet som gældende fra 18.02.2014 (3865 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
Christensen VVS | 39089076 |
Christensen Wind | 37184071 |
Christensesminde IVS | 39916037 |
CHRISTEN SIGVALD CHRISTENSEN | 13349738 |
CHRISTENS INVEST HOLDING ApS | 35668012 |
CHRISTEN SKORSTENGAARD | 11331505 |
CHRISTEN SKYTTE | 11274498 |
Christensminde V/Torben Jensen | 25138775 |
CHRISTENSON-CESONS FAMILIEFOND | 40448519 |
Christen Thaysen v/ Christen Thaysen Pedersen | 31831938 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Søren Christens(virk.: 2) Direktionen, Legale ejere, Reelle ejere | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pct. | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Søren Christens(virk.: 2) Direktionen, Legale ejere, Reelle ejere | 0 | 2 | 0 | 4 |
Pct. | 0 % | 33 % | 0 % | 67 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |