Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Legale ejere | Reelle ejere | Ejerskaber | ||||
Hovedbranche | Direktion | Kontaktoplysninger | Beliggenhedsadresse | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-29 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-28 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-18 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-30 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-03-18 tilføjes Legale ejere: Sophie Bergendorff Såbye (offentliggjort 2021-03-18)
Den 2021-03-18 fjernes Legale ejere: Mette Såbye (offentliggjort 2021-03-18)
Den 2021-03-18 tilføjes Reelle ejere: Sophie Bergendorff Såbye (offentliggjort 2021-03-18)
Den 2021-03-18 fjernes Reelle ejere: Mette Såbye (offentliggjort 2021-03-18)
Den 2014-02-20 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: RAADHUZET.DK ApS. (offentliggjort 2016-08-03)
Den 2015-01-01 sletter virksomheden Ejerskaber: VILLA V ApS. (offentliggjort 2019-07-12)
Den 2017-09-12 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: H67 ApS. (offentliggjort 2017-09-11)
Den 2020-11-19 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2020-11-18 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2020-10-01 tilføjes Legale ejere: Mette Såbye (offentliggjort 2021-03-18)
Den 2020-10-01 fjernes Legale ejere: Sophie Bergendorff Såbye (offentliggjort 2020-10-30)
Den 2020-10-01 tilføjes Reelle ejere: Mette Såbye (offentliggjort 2021-03-18)
Den 2020-10-01 fjernes Reelle ejere: Sophie Bergendorff Såbye (offentliggjort 2020-10-30)
Den 2020-08-31 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-01-21 tilføjes Direktion: René Bergendorff (adm. dir.) (offentliggjort 2020-01-26)
Den 2020-01-20 fjernes Direktion: Sophie Bergendorff Såbye (direktion) (offentliggjort 2020-01-26)
Den 2019-05-31 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-31 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-02-06 tilføjes Kontaktoplysninger: info@raadhuzet.dk (offentliggjort 2018-02-06)
Den 2018-02-05 fjernes Kontaktoplysninger: info@viso.in (offentliggjort 2018-02-06)
Den 2017-06-01 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-01 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-10-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Torvet 30, 3720 Aakirkeby (offentliggjort 2014-10-22)
Den 2014-10-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Ved Kløvermarken 9, 5. tv., 2300 København S (offentliggjort 2014-10-22)
Den 2014-10-22 tilføjes Kontaktoplysninger: info@viso.in (offentliggjort 2018-02-06)
Den 2014-02-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ved Kløvermarken 9, 5. tv., 2300 København S (offentliggjort 2014-10-22)
Den 2014-02-20 tilføjes Direktion: Sophie Bergendorff Såbye (direktion) (offentliggjort 2020-01-26)
Den 2014-02-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier og anparter, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-20 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2014-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-20 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-02-20 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-20 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2014-02-20 tilføjes Kapital (Kapital): 250.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-20 tilføjes Legale ejere: Sophie Bergendorff Såbye (offentliggjort 2020-10-30)
Den 2014-02-20 tilføjes Navne: VISO.IN ApS (offentliggjort 2014-02-21)
Den 2014-02-20 tilføjes Reelle ejere: Sophie Bergendorff Såbye (offentliggjort 2020-10-30)
Den 2014-02-20 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-20 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-20 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-20 tilføjes Stiftere: Sophie Bergendorff Såbye (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-20 tilføjes Vedtægter: 2014-02-20 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-20 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2014-02-21)
Den 2014-02-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)