Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Hovedbranche | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-12-19 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-01 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-30 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-19 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2020-11-18 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2014-02-20 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: APTOCORE ApS. (offentliggjort 2015-02-04)
Den 2020-11-17 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-11-29 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-01-07 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-22 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-10-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Irmelinsvej 18, 2800 Kgs. Lyngby (offentliggjort 2017-10-16)
Den 2017-10-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Kapelvej 57, 4., 2200 København N (offentliggjort 2017-10-16)
Den 2016-12-15 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-03-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kapelvej 57, 4., 2200 København N (offentliggjort 2017-10-16)
Den 2014-02-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Kapelvej 57, 1., 2200 København N (offentliggjort 2014-03-01)
Den 2014-02-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kapelvej 57, 1., 2200 København N (offentliggjort 2014-03-01)
Den 2014-02-12 tilføjes Direktion: Daniel Wølk Povlsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-12 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier og anparter, formueforvaltning og anden formuepleje og hermed efter ledelsens skøn beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-12 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-12 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-02-12 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-12 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2014-02-12 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-12 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-12 tilføjes Legale ejere: Daniel Wølk Povlsen (offentliggjort 2015-02-04)
Den 2014-02-12 tilføjes Navne: DANIEL POVLSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2014-02-20)
Den 2014-02-12 tilføjes Reelle ejere: Daniel Wølk Povlsen (offentliggjort 2017-10-16)
Den 2014-02-12 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-12 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-12 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-12 tilføjes Stiftere: Daniel Wølk Povlsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-12 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-12 tilføjes Vedtægter: 2014-02-12 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-12 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2014-02-20)
Den 2014-02-12 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)