Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Formål | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2014-02-20 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER SPALTNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-20 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER SPALTNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-19 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-17 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Østerbro 16, 5000 Odense C (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-02-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østerbro 16, 5000 Odense C (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-02-20 fjernes Direktion: Lars Niemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-17 tilføjes Direktion: Lars Niemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-20 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2014-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-20 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2014-02-17 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-17 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2014-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-17 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-02-17 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-20 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-02-17 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-02-20 fjernes Navne: NMG 2 HOLDING ApS (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-02-17 tilføjes Navne: NMG 2 HOLDING ApS (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-02-20 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-20 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-17 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-17 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-20 fjernes Stiftere: Lars Niemann, Johannes Melander Pedersen, Frederik Gravergaard (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-17 tilføjes Stiftere: Lars Niemann, Johannes Melander Pedersen, Frederik Gravergaard (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-20 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-02-17 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-02-17 tilføjes Formål: Selskabets formål er at fungere som holdingselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-17 tilføjes Kapital (Kapital): 150.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-17 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-17 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-17 tilføjes Vedtægter: 2014-02-17 (offentliggjort 2015-02-09)