Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Niels Henrik Madsen | 10.02.2014 | 08.07.2019 | adm. dir |
Sørenn Jul Madsen | 10.02.2014 | 12.07.2016 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Else Jul Madsen | 17.07.2017 | 08.07.2019 | bestyrelsesmedlem |
Jens Madsen | 17.07.2017 | 08.07.2019 | formand |
Jens Madsen | 23.05.2017 | 16.07.2017 | bestyrelsesmedlem |
Connie Burgdorf Madsen | 10.02.2014 | 08.07.2019 | næstformand |
Kenn Jul Madsen | 10.02.2014 | 17.07.2017 | formand |
Sørenn Jul Madsen | 10.02.2014 | 12.07.2016 | bestyrelse |