Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-02-29 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-30 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-03-03 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-02-12 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-12-30 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2020-12-29 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2020-02-21 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-02-11 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-03-01 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-02-28 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-02-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Præstestien 6, 7860 Spøttrup (offentliggjort 2014-03-11)
Den 2014-02-17 tilføjes Direktion: Else Bak Ibsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-17 tilføjes Formål: Selskabets formål er almindelig formueanbringelse og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-17 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2013-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-17 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2012-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-17 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2014-02-17 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-17 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-17 tilføjes Legale ejere: Else Bak Ibsen (offentliggjort 2015-06-18)
Den 2014-02-17 tilføjes Navne: ELSE IBSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2014-03-11)
Den 2014-02-17 tilføjes Reelle ejere: Else Bak Ibsen (offentliggjort 2017-10-12)
Den 2014-02-17 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-17 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-17 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-17 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-17 tilføjes Vedtægter: 2014-02-17 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-17 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2014-03-11)
Den 2014-02-17 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)