Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Kapital | Navne | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Ejerskaber | Årsbeskæftigelse | Beliggenhedsadresse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Direktion | Kvartalsbeskæftigelse | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Hovedbranche | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Kapitalvaluta | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Virksomhedsstatus |
Den 2024-01-16 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-16 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-14 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-10-13 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-10-13)
Den 2021-10-13 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-10-13)
Den 2021-10-13 tilføjes Navne: SJGX2 ApS (offentliggjort 2021-10-13)
Den 2021-10-12 fjernes Navne: SJGX2 IVS (offentliggjort 2021-10-13)
Den 2021-10-13 tilføjes Vedtægter: 2021-10-13 (offentliggjort 2021-10-13)
Den 2021-10-13 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-10-13)
Den 2021-10-12 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-10-13)
Den 2014-01-28 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: LG REVISION I/S. (offentliggjort 2015-04-06)
Den 2021-01-03 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-01-21 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-31 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-18)
Den 2017-12-22 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-11-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Aagade 41, 9280 Storvorde (offentliggjort 2017-11-14)
Den 2017-11-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Torvegade 3, 2., 9400 Nørresundby (offentliggjort 2017-11-14)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Direktion: Jan Jønsson Granat (adm. dir.) (offentliggjort 2017-11-14)
Den 2017-06-30 fjernes Direktion: Sabina Jønsson Trip (direktion) (offentliggjort 2017-11-14)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Legale ejere: JG Udlejning ApS (offentliggjort 2017-11-14)
Den 2017-06-30 fjernes Legale ejere: Sabina Jønsson Trip, Sacha Jønsson Granat (offentliggjort 2017-11-14)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Reelle ejere: Jan Jønsson Granat (offentliggjort 2017-11-14)
Den 2017-06-30 fjernes Reelle ejere: Sabina Jønsson Trip, Sacha Jønsson Granat (offentliggjort 2017-11-14)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-07-22)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2016-12-16 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-01-25)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2014-12-01 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel med elektroniske eller elektriske apparater samt fotoudstyr via internet (offentliggjort 2015-02-20)
Den 2014-11-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2015-02-20)
Den 2014-01-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Torvegade 3, 2., 9400 Nørresundby (offentliggjort 2017-11-14)
Den 2014-01-28 tilføjes Direktion: Sabina Jønsson Trip (direktion) (offentliggjort 2017-11-14)
Den 2014-01-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er formueadministration og besiddelse af anparter og andre ejerandele. (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2014-01-28 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-06-30 (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2014-01-28 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-01-28 (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2014-01-28 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2015-02-20)
Den 2014-01-28 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000,00 (offentliggjort 2021-10-13)
Den 2014-01-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2014-01-28 tilføjes Legale ejere: Sabina Jønsson Trip, Sacha Jønsson Granat (offentliggjort 2017-11-14)
Den 2014-01-28 tilføjes Navne: SJGX2 IVS (offentliggjort 2021-10-13)
Den 2014-01-28 tilføjes Reelle ejere: Sabina Jønsson Trip, Sacha Jønsson Granat (offentliggjort 2017-11-14)
Den 2014-01-28 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2014-01-28 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2014-01-28 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2014-01-28 tilføjes Stiftere: Sacha Jønsson Granat, Sabina Jønsson Trip (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2014-01-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2014-01-28 tilføjes Vedtægter: 2014-01-28 (offentliggjort 2021-10-13)
Den 2014-01-28 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-10-13)
Den 2014-01-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-25)