Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Hovedbranche | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-03-16 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-02-04 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-01-16 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-05-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sønderbyen 7, 9510 Arden (offentliggjort 2021-05-10)
Den 2021-05-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Sønder Alle 7, 8362 Hørning (offentliggjort 2021-05-10)
Den 2014-02-16 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: IDENTEC ApS. (offentliggjort 2015-01-06)
Den 2014-05-25 sletter virksomheden Ejerskaber: ÅNDEHULLET IVS. (offentliggjort 2016-12-06)
Den 2014-08-26 sletter virksomheden Ejerskaber: Liga Software ApS. (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2015-11-14 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Megamerchandise ApS. (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2021-02-23 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-11-19 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2020-11-18 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2020-02-26 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-02-27 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-02-16 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-01-25 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-02-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sønder Alle 7, 8362 Hørning (offentliggjort 2021-05-10)
Den 2014-02-15 tilføjes Direktion: Uffe Bager (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier og anparter, formueforvaltning og anden formuepleje og hermed efter ledelsens skøn beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2014-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-02-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-15 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2014-02-15 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-15 tilføjes Legale ejere: Uffe Bager (offentliggjort 2015-01-06)
Den 2014-02-15 tilføjes Navne: UBCAPITAL ApS (offentliggjort 2014-02-15)
Den 2014-02-15 tilføjes Reelle ejere: Uffe Bager (offentliggjort 2017-09-08)
Den 2014-02-15 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-15 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-15 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-15 tilføjes Stiftere: Uffe Bager (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-15 tilføjes Vedtægter: 2014-02-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2014-02-15)
Den 2014-02-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)