Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | Hovedbranche | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-14 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-04 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-29 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-17 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-03 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2014-02-13 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: TØMRERFIRMAET MADS ENGELL ApS. (offentliggjort 2017-11-20)
Den 2019-06-11 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-18 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-09-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Egedalsvej 4, 2690 Karlslunde (offentliggjort 2017-09-26)
Den 2017-09-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Poul Bundgaards Vej 4, st. tv., 2500 Valby (offentliggjort 2017-09-26)
Den 2017-06-20 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-08-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Poul Bundgaards Vej 4, st. tv., 2500 Valby (offentliggjort 2017-09-26)
Den 2016-08-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Horsekildevej 30, 2. th., 2500 Valby (offentliggjort 2016-08-30)
Den 2016-06-28 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-12-01 tilføjes Hovedbranche: Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed (offentliggjort 2017-04-26)
Den 2014-11-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2017-04-26)
Den 2014-02-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Horsekildevej 30, 2. th., 2500 Valby (offentliggjort 2016-08-30)
Den 2014-02-13 tilføjes Direktion: Mads Engell (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-13 tilføjes Formål: at eje kapitalandele samt modtage udbytter fra andre ikke finansielle virksomheder (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-13 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2014-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-13 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-02-13 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-13 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2017-04-26)
Den 2014-02-13 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-13 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-13 tilføjes Legale ejere: Mads Engell (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2014-02-13 tilføjes Navne: M. ENGELL HOLDING ApS (offentliggjort 2014-02-14)
Den 2014-02-13 tilføjes Reelle ejere: Mads Engell (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2014-02-13 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-13 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-13 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-13 tilføjes Stiftere: Mads Engell (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-13 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-13 tilføjes Vedtægter: 2014-02-13 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-13 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2014-02-14)
Den 2014-02-13 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)