Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Hovedbranche | Navne | ||||
Virksomhedsform | Første regnskabsperiode | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Bestyrelse | Direktion | xbrl | ||||
Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Vedtægter | ||||
Formål | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2021-06-29 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2021-07-16)
Den 2021-06-29 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2021-07-16)
Den 2021-06-28 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER REASSUMERING (offentliggjort 2021-07-16)
Den 2021-06-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Lucernemarken 24, 5260 Odense S (offentliggjort 2021-07-16)
Den 2021-06-29 fjernes Hovedbranche: Opførelse af bygninger (offentliggjort 2021-07-16)
Den 2021-06-29 fjernes Navne: FÆNØSUND HAVEN A/S (offentliggjort 2021-07-16)
Den 2021-06-29 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2021-07-16)
Den 2021-04-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lucernemarken 24, 5260 Odense S (offentliggjort 2021-07-16)
Den 2021-04-12 tilføjes Hovedbranche: Opførelse af bygninger (offentliggjort 2021-07-16)
Den 2021-04-12 tilføjes Navne: FÆNØSUND HAVEN A/S (offentliggjort 2021-07-16)
Den 2021-04-12 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2021-07-16)
Den 2021-04-12 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER REASSUMERING (offentliggjort 2021-07-16)
Den 2021-01-25 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2021-02-18)
Den 2021-01-25 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2021-02-18)
Den 2021-01-24 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2021-02-18)
Den 2021-01-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Lucernemarken 24, 5260 Odense S (offentliggjort 2021-02-18)
Den 2021-01-25 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2014-12-31 (offentliggjort 2021-02-18)
Den 2021-01-25 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2014-02-13 (offentliggjort 2021-02-18)
Den 2021-01-25 fjernes Hovedbranche: Opførelse af bygninger (offentliggjort 2021-02-18)
Den 2021-01-25 fjernes Legale ejere: TC ANLÆG A/S (offentliggjort 2021-02-18)
Den 2021-01-25 fjernes Navne: FÆNØSUND HAVEN A/S (offentliggjort 2021-02-18)
Den 2021-01-25 fjernes Reelle ejere: Lisa Bachmann Clausen, Pia Bachmann Offer Madsen (offentliggjort 2021-02-18)
Den 2021-01-25 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-02-18)
Den 2021-01-25 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-02-18)
Den 2021-01-25 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-02-18)
Den 2021-01-25 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET EDELBO STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-02-18)
Den 2021-01-25 fjernes Stiftere: TC ANLÆG A/S (offentliggjort 2021-02-18)
Den 2021-01-25 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2021-02-18)
Den 2020-09-08 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2021-02-18)
Den 2020-09-08 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2021-02-18)
Den 2020-09-07 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-09-15)
Den 2020-09-08 fjernes Bestyrelse: Torben Clausen (bestyrelse) (offentliggjort 2020-09-15)
Den 2020-09-08 fjernes Direktion: Torben Clausen (direktion) (offentliggjort 2020-09-15)
Den 2020-08-22 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-24 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-08 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-18)
Den 2017-05-10 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2016-05-12 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-02-18)
Den 2016-05-11 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-05-09)
Den 2016-05-12 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET EDELBO STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-02-18)
Den 2016-05-12 tilføjes Vedtægter: 2016-05-12 (offentliggjort 2021-02-18)
Den 2016-05-19 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-02-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lucernemarken 24, 5260 Odense S (offentliggjort 2021-02-18)
Den 2014-02-13 tilføjes Bestyrelse: Torben Clausen (bestyrelse) (offentliggjort 2020-09-15)
Den 2014-02-13 tilføjes Direktion: Torben Clausen (direktion) (offentliggjort 2020-09-15)
Den 2014-02-13 tilføjes Formål: Selskabets formål er køb, salg, udlejning og udvikling af ejendomme og hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2021-02-18)
Den 2014-02-13 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2014-12-31 (offentliggjort 2021-02-18)
Den 2014-02-13 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-02-13 (offentliggjort 2021-02-18)
Den 2014-02-13 tilføjes Hovedbranche: Opførelse af bygninger (offentliggjort 2021-02-18)
Den 2014-02-13 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000.000,00 (offentliggjort 2021-02-18)
Den 2014-02-13 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-02-18)
Den 2014-02-13 tilføjes Legale ejere: TC ANLÆG A/S (offentliggjort 2021-02-18)
Den 2014-02-13 tilføjes Navne: FÆNØSUND HAVEN A/S (offentliggjort 2021-02-18)
Den 2014-02-13 tilføjes Reelle ejere: Lisa Bachmann Clausen, Pia Bachmann Offer Madsen (offentliggjort 2021-02-18)
Den 2014-02-13 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-02-18)
Den 2014-02-13 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-02-18)
Den 2014-02-13 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-05-09)
Den 2014-02-13 tilføjes Stiftere: TC ANLÆG A/S (offentliggjort 2021-02-18)
Den 2014-02-13 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelsen eller af direktøren alene. (offentliggjort 2020-09-15)
Den 2014-02-13 tilføjes Vedtægter: 2014-02-13 (offentliggjort 2017-05-09)
Den 2014-02-13 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2021-02-18)
Den 2014-02-13 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-09-15)