Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revisor | Beliggenhedsadresse | Binavne | ||||
Hvidhvask | Navne | Vedtægter | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Bestyrelse | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Tegningsregel | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-03-25 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-30 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-28 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2022-07-06)
Den 2022-06-28 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET RATHMANN & MORTENSEN, GODKENDT REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2022-07-06)
Den 2022-06-29 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-10-15 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET RATHMANN & MORTENSEN, GODKENDT REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2022-07-06)
Den 2021-10-15 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-10-19)
Den 2021-06-16 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-07-07 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-10-19)
Den 2020-07-07 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET EGEKVIST (offentliggjort 2020-10-27)
Den 2020-07-13 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-17 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-11-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Mandal Alle 18, 5500 Middelfart (offentliggjort 2018-11-07)
Den 2018-11-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Mandal Alle 18, 5500 Middelfart (offentliggjort 2018-11-07)
Den 2018-06-07 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-09 tilføjes Binavne: City Lak Ejendomme ApS (offentliggjort 2017-05-09)
Den 2017-05-09 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2017-05-09)
Den 2017-05-04 tilføjes Navne: CITY Group EJENDOMME ApS (offentliggjort 2017-05-09)
Den 2017-05-03 fjernes Navne: CITY LAK EJENDOMME ApS (offentliggjort 2017-05-09)
Den 2017-05-04 tilføjes Vedtægter: 2017-05-04 (offentliggjort 2017-05-09)
Den 2017-04-25 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-31 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2014-10-03)
Den 2013-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2014-10-03)
Den 2013-09-13 tilføjes Legale ejere: LEKA HOLDING ApS, MORTEN BO HOLDING ApS (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2013-09-13 tilføjes Reelle ejere: Karl Aage Nielsen (offentliggjort 2017-11-23)
Den 2013-09-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Mandal Alle 18, 5500 Middelfart (offentliggjort 2018-11-07)
Den 2013-09-10 tilføjes Bestyrelse: Lenna Nielsen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-09-10 tilføjes Direktion: Karl Aage Nielsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-09-10 tilføjes Formål: Selskabets formål er, at besidde ejendomme og drive udlejningsvirksomhed, samt andet dermed efter direktionens skøn beslægtet formål. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-10 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2013-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-10 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2013-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-10 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2014-10-03)
Den 2013-09-10 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-10 tilføjes Navne: CITY LAK EJENDOMME ApS (offentliggjort 2017-05-09)
Den 2013-09-10 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-10 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-10 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2013-09-10 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET EGEKVIST (offentliggjort 2020-10-27)
Den 2013-09-10 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-10 tilføjes Vedtægter: 2013-09-10 (offentliggjort 2017-05-09)
Den 2013-09-10 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2014-03-03)
Den 2013-09-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)