Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Thomas Frost(virk.: 29) Dir., Legale ejere, Reelle ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Joakim Grønkjær Frost(virk.: 6) Reelle ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Andreas Grønkjær Frost(virk.: 5) Reelle ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Joakim Grønkjær Frost | 10.08.2021 | Platanvej 32, 1810 Frederiksberg C |
Andreas Grønkjær Frost | 08.05.2022 | Østerbro 65, 9000 Aalborg |
Thomas Frost | 17.08.2022 | Slotsvej 73, 2920 Charlottenlund |
Deltager | Dato | Adresse |
---|
Aktive virksomheder: (26) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
A-Klassen ApS | 39511185 | NORMAL | Vikarbureauer (782000) |
A/S NORTVIG HORSENS | 31588022 | NORMAL | Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed (433200) |
Aktieselskabet af 4. august 2020 | 39607751 | UNDERKONKURS Dekret 1 | Forberedende byggepladsarbejder (431200) |
Andreas Frost Holding ApS | 43756168 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
Anpartsselskabet af 8. september 2020 | 39607697 | UNDERKONKURS Dekret 1 | Anden udlejning af boliger (682030) |
D.H. EJENDOMME ApS | 73229219 | NORMAL | Udlejning af erhvervsejendomme (682040) |
D.H. Nordhavn ApS | 40948627 | NORMAL | Udlejning af erhvervsejendomme (682040) |
DANSK HALENTREPRISE A/S | 87987817 | NORMAL | Opførelse af bygninger (412000) |
DANSK HALENTREPRISE HOLDING ApS | 32064523 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
EJENDOMSSELSKABET SØNDERGADE 37, HORSENS ApS | 33042566 | NORMAL | Udlejning af erhvervsejendomme (682040) |
FROST HOLDING EJENDOMME ApS | 28883722 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
GRAFISK FORUM A/S | 25057635 | NORMAL | Anden trykning (181200) |
GROUP 3 A/S | 35050086 | NORMAL | Udlejning af erhvervsejendomme (682040) |
GULDBERGHUS ApS | 29525684 | NORMAL | Udlejning af erhvervsejendomme (682040) |
Group 2 ApS | 42231991 | NORMAL | Opførelse af bygninger (412000) |
HEF Holding ApS | 39138840 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
HOVEDGÅRD BYTORV ApS | 34463549 | NORMAL | Udlejning af erhvervsejendomme (682040) |
INDUSTRIVÆNGET 11 APS | 39529432 | NORMAL | Udlejning af erhvervsejendomme (682040) |
Joakim Frost Holding ApS | 43756176 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
LS FROST HOLDING ApS | 32064566 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
NORTVIG HOLDING HORSENS ApS | 31587573 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
RE Lystrupvej ApS | 39925001 | NORMAL | Køb og salg af egen fast ejendom (681000) |
SMASH Padelcenter ApS | 41623438 | NORMAL | Drift af sportsanlæg (931100) |
Smash Padelcenter Brande ApS | 42440353 | NORMAL | Drift af sportsanlæg (931100) |
THOMAS FROST HOLDING ApS | 35661530 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
Thomas Frost Holding II ApS | 43756184 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
14.12.2015 | 10,32 (km) | Husoddebakken 66, 8700 Horsens | Vejlevej 59, 8700 Horsens |
27.04.2022 | 0,77 (km) | Vejlevej 59, 8700 Horsens | Søndergårdsalle 5, 8700 Horsens |
20.02.2023 | 1,70 (km) | Søndergårdsalle 5, 8700 Horsens | Fuglevangsvej 47, 8700 Horsens |
THOMAS FROST HOLDING ApS. |
Sidst opdateret den 03.03.2014 og angivet som gældende fra 10.02.2014 (3888 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
Thomas Friis ApS | 39389371 |
THOMAS FRIIS HOLDING ApS | 33380062 |
THOMAS FRITHJOF HOLDING ApS | 25840011 |
Thomas Fromberg Fysioterapi | 39694735 |
THOMAS FROST HOLDING ApS | 35661530 |
Thomas Frost Holding II ApS | 43756184 |
Thomas Fryd | 36647280 |
Thomas Frølund Holding ApS | 40565817 |
Thomas Fugemand v/Thomas Østergaard | 32959520 |
Thomas Fugl | 29123489 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Thomas Frost(virk.: 29) Dir., Legale ejere, Reelle ejere | 23 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Joakim Grønkjær Frost(virk.: 6) Reelle ejere | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Andreas Grønkjær Frost(virk.: 5) Reelle ejere | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pct. | 83 % | 0 % | 0 % | 0 % | 15 % | 3 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Thomas Frost(virk.: 29) Dir., Legale ejere, Reelle ejere | 3 | 17 | 0 | 31 |
Joakim Grønkjær Frost(virk.: 6) Reelle ejere | 0 | 0 | 1 | 5 |
Andreas Grønkjær Frost(virk.: 5) Reelle ejere | 0 | 0 | 0 | 5 |
Sum | 3 | 17 | 1 | 41 |
Pct. | 5 % | 27 % | 2 % | 66 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |