Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Direktion | Årsbeskæftigelse | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Formål | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2015-09-17 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-09-17)
Den 2015-09-17 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-09-17)
Den 2015-09-16 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-09-17)
Den 2015-09-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Høbjergkrogen 6, 3460 Birkerød (offentliggjort 2015-09-17)
Den 2015-09-17 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2014-12-31 (offentliggjort 2015-09-17)
Den 2015-09-17 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2014-01-10 (offentliggjort 2015-09-17)
Den 2015-09-17 fjernes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2015-09-17)
Den 2015-09-17 fjernes Legale ejere: Vibeke Munk Petersen (offentliggjort 2015-09-17)
Den 2015-09-17 fjernes Navne: VMP CONSULT IVS (offentliggjort 2015-09-17)
Den 2015-09-17 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-09-17)
Den 2015-09-17 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-09-17)
Den 2015-09-17 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-09-17)
Den 2015-09-17 fjernes Stiftere: Vibeke Munk Petersen (offentliggjort 2015-09-17)
Den 2015-09-17 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2015-09-17)
Den 2015-09-03 fjernes Direktion: Vibeke Munk Petersen (adm. dir) (offentliggjort 2015-09-17)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2014-08-01 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2015-09-17)
Den 2014-07-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2014-09-01)
Den 2014-01-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Høbjergkrogen 6, 3460 Birkerød (offentliggjort 2015-09-17)
Den 2014-01-10 tilføjes Direktion: Vibeke Munk Petersen (adm. dir) (offentliggjort 2015-09-17)
Den 2014-01-10 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive konsuletvirksomhed, samt virksomhed der er naturligt forbundet hermed. (offentliggjort 2015-09-17)
Den 2014-01-10 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2014-12-31 (offentliggjort 2015-09-17)
Den 2014-01-10 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-01-10 (offentliggjort 2015-09-17)
Den 2014-01-10 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2014-09-01)
Den 2014-01-10 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2015-09-17)
Den 2014-01-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-09-17)
Den 2014-01-10 tilføjes Legale ejere: Vibeke Munk Petersen (offentliggjort 2015-09-17)
Den 2014-01-10 tilføjes Navne: VMP CONSULT IVS (offentliggjort 2015-09-17)
Den 2014-01-10 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-09-17)
Den 2014-01-10 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-09-17)
Den 2014-01-10 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-09-17)
Den 2014-01-10 tilføjes Stiftere: Vibeke Munk Petersen (offentliggjort 2015-09-17)
Den 2014-01-10 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-09-17)
Den 2014-01-10 tilføjes Vedtægter: 2014-01-10 (offentliggjort 2015-09-17)
Den 2014-01-10 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2015-09-17)
Den 2014-01-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-09-17)