Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Direktion | Vedtægter | Revisor | ||||
Formål | Tegningsregel | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2016-01-06 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2016-01-13)
Den 2016-01-06 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2016-01-13)
Den 2016-01-05 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2016-01-13)
Den 2016-01-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Jessensgade 3, 2., 8700 Horsens (offentliggjort 2016-01-13)
Den 2016-01-06 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2014-12-31 (offentliggjort 2016-01-13)
Den 2016-01-06 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2014-02-07 (offentliggjort 2016-01-13)
Den 2016-01-06 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2016-01-13)
Den 2016-01-06 fjernes Navne: LLSLLSLLS ApS (offentliggjort 2016-01-13)
Den 2016-01-06 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-01-13)
Den 2016-01-06 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-01-13)
Den 2016-01-06 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-01-13)
Den 2016-01-06 fjernes Stiftere: D CAPITAL ApS (offentliggjort 2016-01-13)
Den 2016-01-06 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-01-13)
Den 2015-10-15 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2016-01-13)
Den 2015-10-14 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-10-15)
Den 2015-10-15 fjernes Direktion: Lennart Lundberg Sørensen (direktion) (offentliggjort 2015-10-15)
Den 2015-09-24 tilføjes Navne: LLSLLSLLS ApS (offentliggjort 2016-01-13)
Den 2015-09-23 fjernes Navne: ESS-FOOD TRADING ApS (offentliggjort 2015-09-28)
Den 2015-09-24 tilføjes Vedtægter: 2015-09-24 (offentliggjort 2016-01-13)
Den 2015-05-21 fjernes Revisor: GR Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab (offentliggjort 2015-08-27)
Den 2014-03-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jessensgade 3, 2., 8700 Horsens (offentliggjort 2016-01-13)
Den 2014-03-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Smedegade 30, 1. 3., 4200 Slagelse (offentliggjort 2018-03-20)
Den 2014-03-04 tilføjes Direktion: Lennart Lundberg Sørensen (direktion) (offentliggjort 2015-10-15)
Den 2014-03-04 fjernes Direktion: Fredrik Dalsgaard Frederiksen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-04 tilføjes Formål: Selskabets formål er engros handel og distribution (offentliggjort 2016-01-13)
Den 2014-03-04 tilføjes Navne: ESS-FOOD TRADING ApS (offentliggjort 2015-09-28)
Den 2014-03-03 fjernes Navne: PLET ApS (offentliggjort 2014-03-04)
Den 2014-03-04 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af Direktøren (offentliggjort 2016-01-13)
Den 2014-03-04 tilføjes Vedtægter: 2014-03-04 (offentliggjort 2015-09-28)
Den 2014-02-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Smedegade 30, 1. 3., 4200 Slagelse (offentliggjort 2018-03-20)
Den 2014-02-07 tilføjes Direktion: Fredrik Dalsgaard Frederiksen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-07 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2014-12-31 (offentliggjort 2016-01-13)
Den 2014-02-07 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-02-07 (offentliggjort 2016-01-13)
Den 2014-02-07 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2016-01-13)
Den 2014-02-07 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2016-01-13)
Den 2014-02-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-01-13)
Den 2014-02-07 tilføjes Navne: PLET ApS (offentliggjort 2014-03-04)
Den 2014-02-07 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-01-13)
Den 2014-02-07 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-01-13)
Den 2014-02-07 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-01-13)
Den 2014-02-07 tilføjes Revisor: GR Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab (offentliggjort 2015-08-27)
Den 2014-02-07 tilføjes Stiftere: D CAPITAL ApS (offentliggjort 2016-01-13)
Den 2014-02-07 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-01-13)
Den 2014-02-07 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-10-15)