Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Reelle ejere | Beliggenhedsadresse | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Legale ejere | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-12-20 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-29 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-14 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-09 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2014-02-07 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: TØMRER & SNEDKER - RENÉ STORPER ApS. (offentliggjort 2015-06-14)
Den 2019-11-19 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-05 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-04 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-10-04 tilføjes Reelle ejere: Rene Storper (offentliggjort 2017-10-04)
Den 2016-12-06 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-02-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Svenstrup Skolevej 9, 9230 Svenstrup J (offentliggjort 2014-02-10)
Den 2014-02-07 tilføjes Direktion: Rene Storper (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-07 tilføjes Formål: Selskabets formål er at investere i kapitalandele i andre selskaber og anden efter direktionens skøn hermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-07 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-07 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-02-07 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-07 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2014-02-13)
Den 2014-02-07 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-07 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-07 tilføjes Legale ejere: Rene Storper (offentliggjort 2015-06-14)
Den 2014-02-07 tilføjes Navne: STORPER HOLDING ApS (offentliggjort 2014-02-10)
Den 2014-02-07 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-07 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-07 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-07 tilføjes Stiftere: Rene Storper (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-07 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-07 tilføjes Vedtægter: 2014-02-07 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-07 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2014-02-10)
Den 2014-02-07 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)