Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Genoptagelse tvangsopløsning | Hjemmeside | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Direktion | ||||
Dekret | xbrl | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Vedtægter | Årsbeskæftigelse | Formål | Tegningsregel | ||||
Bestyrelse | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2016-08-11 sletter virksomheden Ejerskaber: R.G. Holding 2016 ApS. (offentliggjort 2018-02-01)
Den 2023-11-30 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2023-12-08)
Den 2023-11-30 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2023-12-08)
Den 2023-11-29 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2023-12-08)
Den 2023-11-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Ny Ordrup Sidealle 3, 2. th., 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2023-12-08)
Den 2023-11-30 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2015-06-30 (offentliggjort 2023-12-08)
Den 2023-11-30 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2014-02-10 (offentliggjort 2023-12-08)
Den 2023-11-30 fjernes Genoptagelse tvangsopløsning: 2016-03-11 (offentliggjort 2023-12-08)
Den 2023-11-30 fjernes Hjemmeside: www.starlabs.dk (offentliggjort 2023-12-08)
Den 2023-11-30 fjernes Hovedbranche: Specialiseret engroshandel med fødevarer i.a.n. (offentliggjort 2023-12-08)
Den 2023-11-30 fjernes Kontaktoplysninger: kr@starlabs.dk (offentliggjort 2023-12-08)
Den 2023-11-30 fjernes Legale ejere: R.G. Holding 2016 ApS (offentliggjort 2023-12-08)
Den 2023-11-30 fjernes Navne: STARLABS DENMARK ApS (offentliggjort 2023-12-08)
Den 2023-11-30 fjernes Reelle ejere: Kristina Jervin Rosenlund (offentliggjort 2023-12-08)
Den 2023-11-30 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2023-12-08)
Den 2023-11-30 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2023-12-08)
Den 2023-11-30 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-12-08)
Den 2023-11-30 fjernes Stiftere: M.A.D Consult ApS (offentliggjort 2023-12-08)
Den 2023-11-30 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-12-08)
Den 2021-08-06 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2023-12-08)
Den 2021-08-05 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-08-11)
Den 2021-08-06 fjernes Direktion: Kristina Jervin Rosenlund (direktør) (offentliggjort 2021-08-11)
Den 2021-08-10 Statstidende Dekret
Den 2021-01-12 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-06-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ny Ordrup Sidealle 3, 2. th., 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2023-12-08)
Den 2020-06-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Glumsøvej 61, 2. th., 2700 Brønshøj (offentliggjort 2020-06-06)
Den 2020-01-28 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-27 tilføjes Legale ejere: R.G. Holding 2016 ApS (offentliggjort 2023-12-08)
Den 2019-02-27 fjernes Legale ejere: Kristina Jervin Rosenlund (offentliggjort 2019-03-04)
Den 2019-02-27 tilføjes Reelle ejere: Kristina Jervin Rosenlund (offentliggjort 2023-12-08)
Den 2019-02-26 fjernes Reelle ejere: Kristina Jervin Rosenlund (offentliggjort 2019-03-04)
Den 2019-01-11 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-02-01 tilføjes Reelle ejere: Kristina Jervin Rosenlund (offentliggjort 2019-03-04)
Den 2018-01-05 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-01-02 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-04-26 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2016-03-11 (offentliggjort 2023-12-08)
Den 2016-04-26 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-08-11)
Den 2016-04-25 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2016-04-26)
Den 2016-03-11 tilføjes Direktion: Kristina Jervin Rosenlund (direktør) (offentliggjort 2021-08-11)
Den 2016-03-11 tilføjes Vedtægter: 2016-03-11 (offentliggjort 2023-12-08)
Den 2016-01-26 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2016-04-26)
Den 2016-01-25 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-01-26)
Den 2016-01-26 fjernes Direktion: Kristina Jervin Rosenlund (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2016-01-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Glumsøvej 61, 2. th., 2700 Brønshøj (offentliggjort 2020-06-06)
Den 2016-01-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Gersagerparken 101, 5. th., 2670 Greve (offentliggjort 2016-01-07)
Den 2016-01-07 tilføjes Hjemmeside: www.starlabs.dk (offentliggjort 2023-12-08)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-18)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-07-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gersagerparken 101, 5. th., 2670 Greve (offentliggjort 2016-01-07)
Den 2015-07-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Hørkær 7-9, 2730 Herlev (offentliggjort 2015-07-30)
Den 2015-07-30 tilføjes Kontaktoplysninger: kr@starlabs.dk (offentliggjort 2023-12-08)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-16)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er drive virksomhed med køb og salg af sportsnutrition og kosttilskud samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2023-12-08)
Den 2015-01-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2021-08-11)
Den 2015-01-01 tilføjes Vedtægter: 2015-01-01 (offentliggjort 2016-04-26)
Den 2015-01-01 fjernes Bestyrelse: Tomas Rosenlund (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-07-07)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2014-11-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hørkær 7-9, 2730 Herlev (offentliggjort 2015-07-30)
Den 2014-11-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Enighedsvej 4, st., 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2014-11-12)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-03-22)
Den 2014-06-18 tilføjes Direktion: Kristina Jervin Rosenlund (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-06-18 fjernes Direktion: Anne-Dorthe Garmund (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-02-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Enighedsvej 4, st., 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2014-11-12)
Den 2014-02-10 tilføjes Bestyrelse: Tomas Rosenlund (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-02-10 tilføjes Direktion: Anne-Dorthe Garmund (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-02-10 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-06-30 (offentliggjort 2023-12-08)
Den 2014-02-10 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-02-10 (offentliggjort 2023-12-08)
Den 2014-02-10 tilføjes Hovedbranche: Specialiseret engroshandel med fødevarer i.a.n. (offentliggjort 2023-12-08)
Den 2014-02-10 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2023-12-08)
Den 2014-02-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-12-08)
Den 2014-02-10 tilføjes Legale ejere: Kristina Jervin Rosenlund (offentliggjort 2019-03-04)
Den 2014-02-10 tilføjes Navne: STARLABS DENMARK ApS (offentliggjort 2023-12-08)
Den 2014-02-10 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2023-12-08)
Den 2014-02-10 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2023-12-08)
Den 2014-02-10 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-12-08)
Den 2014-02-10 tilføjes Stiftere: M.A.D Consult ApS (offentliggjort 2023-12-08)
Den 2014-02-10 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-12-08)
Den 2014-02-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-01-26)