Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Direktion | Ejerskaber | xbrl | ||||
Beliggenhedsadresse | Formål | Kontaktoplysninger | Vedtægter | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Hovedbranche | Revisor | ||||
Revision fravalgt | Navne | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Regnskabs år | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsform |
Den 2024-08-20 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2024-08-20)
Den 2024-08-19 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-08-20)
Den 2024-08-20 fjernes Direktion: Heidi Marie Hüttmann (adm. dir.) (offentliggjort 2024-08-20)
Den 2014-01-31 sletter virksomheden Ejerskaber: TØNDER FARVEHANDEL ApS. (offentliggjort 2022-10-27)
Den 2017-08-14 sletter virksomheden Ejerskaber: NCI Ejendomme II A/S. (offentliggjort 2017-08-17)
Den 2023-07-16 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-06-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ved Møllen 9, 4581 Rørvig (offentliggjort 2023-06-12)
Den 2023-06-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Stenhusvej 7, 4300 Holbæk (offentliggjort 2023-06-12)
Den 2023-06-12 tilføjes Direktion: Heidi Marie Hüttmann (adm. dir.) (offentliggjort 2024-08-20)
Den 2023-06-12 fjernes Direktion: Jørgen Plass-Nielsen (direktør) (offentliggjort 2023-06-12)
Den 2023-06-12 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være holdingselskab for datterselskaber. (offentliggjort 2023-06-12)
Den 2023-06-12 tilføjes Kontaktoplysninger: heidimhttmann@yahoo.dk (offentliggjort 2023-06-12)
Den 2023-01-23 tilføjes Vedtægter: 2023-01-23 (offentliggjort 2023-06-12)
Den 2022-12-19 tilføjes Legale ejere: Heidi Marie Hüttmann (offentliggjort 2023-06-12)
Den 2022-12-19 fjernes Legale ejere: Jørgen Plass-Nielsen (offentliggjort 2023-06-12)
Den 2022-12-18 fjernes Legale ejere: Heidi Marie Hüttmann (offentliggjort 2023-06-12)
Den 2022-12-19 tilføjes Reelle ejere: Heidi Marie Hüttmann (offentliggjort 2023-06-12)
Den 2022-12-19 fjernes Reelle ejere: Jørgen Plass-Nielsen (offentliggjort 2023-06-12)
Den 2022-12-18 fjernes Reelle ejere: Heidi Marie Hüttmann (offentliggjort 2023-06-12)
Den 2022-06-18 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-08 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-19 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2020-11-18 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2020-08-20 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-04 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-05-01 fjernes Revisor: NU-REVI STATSAUTORISERET REVISOR ApS (offentliggjort 2019-05-02)
Den 2018-05-24 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2018-05-23 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2018-05-24 tilføjes Vedtægter: 2018-05-24 (offentliggjort 2023-06-12)
Den 2018-05-07 tilføjes Vedtægter: 2018-05-07 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2018-05-07 tilføjes Navne: XP af 7. maj 2018 ApS (offentliggjort 2018-05-07)
Den 2018-05-06 fjernes Navne: AMIGO HOLDING ApS (offentliggjort 2018-05-07)
Den 2018-05-28 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-07-07 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-24 tilføjes Legale ejere: Heidi Marie Hüttmann (offentliggjort 2023-06-12)
Den 2016-06-24 tilføjes Reelle ejere: Heidi Marie Hüttmann (offentliggjort 2023-06-12)
Den 2016-06-16 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-01-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stenhusvej 7, 4300 Holbæk (offentliggjort 2023-06-12)
Den 2014-01-31 tilføjes Direktion: Jørgen Plass-Nielsen (direktør) (offentliggjort 2023-06-12)
Den 2014-01-31 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være holdingselskab for andre selskaber, køb og drift af fast ejendom samt anbringelse af udbytte fra datterselskaber i finansielle aktiver, herunder aktier, anparter og øvrige værdipapirer. (offentliggjort 2023-06-12)
Den 2014-01-31 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2014-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-01-31 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-01-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-01-31 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2014-01-31 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-01-31 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-01-31 tilføjes Legale ejere: Jørgen Plass-Nielsen (offentliggjort 2023-06-12)
Den 2014-01-31 tilføjes Navne: AMIGO HOLDING ApS (offentliggjort 2018-05-07)
Den 2014-01-31 tilføjes Reelle ejere: Jørgen Plass-Nielsen (offentliggjort 2023-06-12)
Den 2014-01-31 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-01-31 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-01-31 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2014-01-31 tilføjes Revisor: NU-REVI STATSAUTORISERET REVISOR ApS (offentliggjort 2019-05-02)
Den 2014-01-31 tilføjes Stiftere: Jørgen Plass-Nielsen, AMVIJO ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-01-31 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2024-08-20)
Den 2014-01-31 tilføjes Vedtægter: 2014-01-31 (offentliggjort 2018-05-07)
Den 2014-01-31 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2014-02-10)
Den 2014-01-31 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-08-20)