Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Tegningsregel | ||||
Direktion | xbrl | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Vedtægter |
Den 2014-02-07 sletter virksomheden Ejerskaber: CCTK ApS. (offentliggjort 2019-02-15)
Den 2018-06-06 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2018-08-16)
Den 2018-06-06 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2018-08-16)
Den 2018-06-05 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2018-08-16)
Den 2018-06-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Stamholmen 193, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2018-08-16)
Den 2018-06-06 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2014-12-31 (offentliggjort 2018-08-16)
Den 2018-06-06 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2014-02-07 (offentliggjort 2018-08-16)
Den 2018-06-06 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2018-08-16)
Den 2018-06-06 fjernes Legale ejere: Mehmet Cakmak (offentliggjort 2018-08-16)
Den 2018-06-06 fjernes Navne: CC HOLDING 2014 ApS (offentliggjort 2018-08-16)
Den 2018-06-06 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-08-16)
Den 2018-06-06 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-08-16)
Den 2018-06-06 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-08-16)
Den 2018-06-06 fjernes Stiftere: Mehmet Cakmak (offentliggjort 2018-08-16)
Den 2018-06-06 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-08-16)
Den 2017-12-14 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2018-08-16)
Den 2017-12-13 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2017-12-28)
Den 2017-11-08 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2017-12-28)
Den 2017-09-01 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2017-12-28)
Den 2017-09-01 fjernes Direktion: Yusuf Ceran (direktion) (offentliggjort 2017-09-01)
Den 2017-08-31 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-09-01)
Den 2016-09-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stamholmen 193, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2018-08-16)
Den 2016-09-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Stamholmen 193, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2016-09-09)
Den 2016-07-03 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-01-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stamholmen 193, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2016-09-09)
Den 2016-01-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Bymuren 87, 2. tv., 2650 Hvidovre (offentliggjort 2016-01-25)
Den 2015-05-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bymuren 87, 2. tv., 2650 Hvidovre (offentliggjort 2016-01-25)
Den 2015-05-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Tujavej 16, 4600 Køge (offentliggjort 2015-05-26)
Den 2014-03-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tujavej 16, 4600 Køge (offentliggjort 2015-05-26)
Den 2014-03-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Slotsherrens Have 32, 1. tv., 2610 Rødovre (offentliggjort 2014-03-03)
Den 2014-02-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Slotsherrens Have 32, 1. tv., 2610 Rødovre (offentliggjort 2014-03-03)
Den 2014-02-07 tilføjes Direktion: Yusuf Ceran (direktion) (offentliggjort 2017-09-01)
Den 2014-02-07 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive holding- samt investeringsvirksomhed og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2018-08-16)
Den 2014-02-07 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2014-12-31 (offentliggjort 2018-08-16)
Den 2014-02-07 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-02-07 (offentliggjort 2018-08-16)
Den 2014-02-07 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2018-08-16)
Den 2014-02-07 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2018-08-16)
Den 2014-02-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-08-16)
Den 2014-02-07 tilføjes Legale ejere: Mehmet Cakmak (offentliggjort 2018-08-16)
Den 2014-02-07 tilføjes Navne: CC HOLDING 2014 ApS (offentliggjort 2018-08-16)
Den 2014-02-07 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-08-16)
Den 2014-02-07 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-08-16)
Den 2014-02-07 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-08-16)
Den 2014-02-07 tilføjes Stiftere: Mehmet Cakmak (offentliggjort 2018-08-16)
Den 2014-02-07 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen (offentliggjort 2017-09-01)
Den 2014-02-07 tilføjes Vedtægter: 2014-02-07 (offentliggjort 2018-08-16)
Den 2014-02-07 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-08-16)
Den 2014-02-07 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-09-01)