Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Kontaktoplysninger | Hovedbranche | Navne | ||||
Vedtægter | Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Tegningsregel | Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-25 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-12-26 tilføjes Kontaktoplysninger: e2madm@icloud.com (offentliggjort 2023-12-26)
Den 2023-12-25 fjernes Kontaktoplysninger: iktbadm@icloud.com (offentliggjort 2023-12-26)
Den 2023-06-21 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-01 tilføjes Hovedbranche: Administration af fast ejendom på kontraktbasis (offentliggjort 2023-01-01)
Den 2023-01-01 tilføjes Navne: E2M ApS (offentliggjort 2023-01-01)
Den 2023-01-01 tilføjes Vedtægter: 2023-01-01 (offentliggjort 2023-01-01)
Den 2022-12-31 fjernes Hovedbranche: Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for byggeri og anlægsarbejder (offentliggjort 2023-01-01)
Den 2022-12-31 fjernes Navne: IKT BYGHERRERÅDGIVNING ApS (offentliggjort 2023-01-01)
Den 2022-05-22 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-29 tilføjes Kontaktoplysninger: iktbadm@icloud.com (offentliggjort 2023-12-26)
Den 2021-07-28 fjernes Kontaktoplysninger: tom.elholm@gmail.com (offentliggjort 2021-07-29)
Den 2021-06-27 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-31 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-14 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-04-30 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-01 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-06-14 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-02-02 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktøren. (offentliggjort 2016-02-02)
Den 2016-02-02 tilføjes Vedtægter: 2016-02-02 (offentliggjort 2023-01-01)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2014-01-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Roarsvej 17, 4. th., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2014-02-07)
Den 2014-01-24 tilføjes Direktion: Tom Elholm (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-01-24 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed med rådgivning, handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-01-24 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2014-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-01-24 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-01-24 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-01-24 tilføjes Hovedbranche: Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for byggeri og anlægsarbejder (offentliggjort 2023-01-01)
Den 2014-01-24 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-01-24 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-01-24 tilføjes Kontaktoplysninger: tom.elholm@gmail.com (offentliggjort 2021-07-29)
Den 2014-01-24 tilføjes Legale ejere: Tom Elholm (offentliggjort 2015-11-22)
Den 2014-01-24 tilføjes Navne: IKT BYGHERRERÅDGIVNING ApS (offentliggjort 2023-01-01)
Den 2014-01-24 tilføjes Reelle ejere: Tom Elholm (offentliggjort 2017-10-20)
Den 2014-01-24 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-01-24 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-01-24 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-01-24 tilføjes Stiftere: Tom Elholm (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-01-24 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktør Tom ELholm. (offentliggjort 2016-02-02)
Den 2014-01-24 tilføjes Vedtægter: 2014-01-24 (offentliggjort 2016-02-02)
Den 2014-01-24 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2014-02-07)
Den 2014-01-24 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)