Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Tegningsregel | Bestyrelse | Direktion | ||||
xbrl | Formål | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Vedtægter |
Den 2023-07-31 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2023-07-31)
Den 2023-07-31 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2023-07-31)
Den 2023-07-30 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2023-07-31)
Den 2023-07-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Lipkesgade 23, 2100 København Ø (offentliggjort 2023-07-31)
Den 2023-07-31 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2014-12-31 (offentliggjort 2023-07-31)
Den 2023-07-31 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2014-02-05 (offentliggjort 2023-07-31)
Den 2023-07-31 fjernes Hovedbranche: Gennemførelse af byggeprojekter (offentliggjort 2023-07-31)
Den 2023-07-31 fjernes Kontaktoplysninger: adm@rebo.dk (offentliggjort 2023-07-31)
Den 2023-07-31 fjernes Legale ejere: JDG HOLDING ApS, RBP HOLDING ApS, HOLDINGSELSKABET CLS ApS (offentliggjort 2023-07-31)
Den 2023-07-31 fjernes Navne: STRANDVEJSGAARDEN PENTHOUSE A/S (offentliggjort 2023-07-31)
Den 2023-07-31 fjernes Reelle ejere: Jakob Daniel Geertsen, Christian Brandt Søndergaard, René Bo Petersen (offentliggjort 2023-07-31)
Den 2023-07-31 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-07-31)
Den 2023-07-31 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-07-31)
Den 2023-07-31 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-07-31)
Den 2023-07-31 fjernes Revisor: BUUS JENSEN I/S STATSAUTORISEREDE REVISORER (offentliggjort 2023-07-31)
Den 2023-07-31 fjernes Stiftere: RBP HOLDING ApS, JDG HOLDING ApS, HOLDINGSELSKABET CLS ApS (offentliggjort 2023-07-31)
Den 2023-07-31 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2023-07-31)
Den 2022-12-08 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2023-07-31)
Den 2022-12-08 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2023-07-31)
Den 2022-12-07 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-12-16)
Den 2022-12-08 fjernes Bestyrelse: Jakob Daniel Geertsen (formand) (offentliggjort 2022-12-16)
Den 2022-12-08 fjernes Direktion: Christian Brandt Søndergaard (direktør) (offentliggjort 2022-12-16)
Den 2022-05-05 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-17 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-03-17 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-07 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-01 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-02 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-02-27 tilføjes Revisor: BUUS JENSEN I/S STATSAUTORISEREDE REVISORER (offentliggjort 2023-07-31)
Den 2017-02-27 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-06-08 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-05-22 tilføjes Kontaktoplysninger: adm@rebo.dk (offentliggjort 2023-07-31)
Den 2015-02-05 tilføjes Formål: Selskabet tegnes af bestyrelsens medlemmer i forening. (offentliggjort 2023-07-31)
Den 2015-02-05 tilføjes Kapital (Kapital): 600.000,00 (offentliggjort 2023-07-31)
Den 2015-02-05 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-07-31)
Den 2015-02-05 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsens medlemmer i forening. (offentliggjort 2022-12-16)
Den 2015-02-05 tilføjes Vedtægter: 2015-02-05 (offentliggjort 2023-07-31)
Den 2014-09-05 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-07-31)
Den 2014-09-01 tilføjes Hovedbranche: Gennemførelse af byggeprojekter (offentliggjort 2023-07-31)
Den 2014-08-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2015-06-03)
Den 2014-08-13 tilføjes Bestyrelse: Jakob Daniel Geertsen (formand) (offentliggjort 2022-12-16)
Den 2014-08-13 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-08-13 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-08-13 tilføjes Navne: STRANDVEJSGAARDEN PENTHOUSE A/S (offentliggjort 2023-07-31)
Den 2014-08-12 fjernes Navne: STRANDVEJSGAARDEN PENTHOUSE ApS (offentliggjort 2014-09-05)
Den 2014-08-13 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2023-07-31)
Den 2014-08-12 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2014-09-05)
Den 2014-08-13 fjernes Direktion: Jakob Daniel Geertsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-02-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lipkesgade 23, 2100 København Ø (offentliggjort 2023-07-31)
Den 2014-02-05 tilføjes Direktion: Jakob Daniel Geertsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-02-05 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2014-12-31 (offentliggjort 2023-07-31)
Den 2014-02-05 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-02-05 (offentliggjort 2023-07-31)
Den 2014-02-05 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2015-06-03)
Den 2014-02-05 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-05 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-05 tilføjes Legale ejere: JDG HOLDING ApS, RBP HOLDING ApS, HOLDINGSELSKABET CLS ApS (offentliggjort 2023-07-31)
Den 2014-02-05 tilføjes Navne: STRANDVEJSGAARDEN PENTHOUSE ApS (offentliggjort 2014-09-05)
Den 2014-02-05 tilføjes Reelle ejere: Jakob Daniel Geertsen, Christian Brandt Søndergaard, René Bo Petersen (offentliggjort 2023-07-31)
Den 2014-02-05 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-07-31)
Den 2014-02-05 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-07-31)
Den 2014-02-05 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2014-02-05 tilføjes Stiftere: RBP HOLDING ApS, JDG HOLDING ApS, HOLDINGSELSKABET CLS ApS (offentliggjort 2023-07-31)
Den 2014-02-05 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2014-09-05)
Den 2014-02-05 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-12-16)