Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Direktion | ||||
xbrl | Formål | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2014-03-08 sletter virksomheden Ejerskaber: BLUE GROUP HOLDING IVS. (offentliggjort 2019-03-01)
Den 2019-01-28 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2019-02-28)
Den 2019-01-28 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2019-02-28)
Den 2019-01-27 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-02-28)
Den 2019-01-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Dannebrogsgade 1, 5000 Odense C (offentliggjort 2019-02-28)
Den 2019-01-28 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2015-06-30 (offentliggjort 2019-02-28)
Den 2019-01-28 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2014-02-05 (offentliggjort 2019-02-28)
Den 2019-01-28 fjernes Hovedbranche: Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (offentliggjort 2019-02-28)
Den 2019-01-28 fjernes Legale ejere: Daniel Steen Kargaard Svendsen (offentliggjort 2019-02-28)
Den 2019-01-28 fjernes Navne: EMAKS IVS (offentliggjort 2019-02-28)
Den 2019-01-28 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2019-02-28)
Den 2019-01-28 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2019-02-28)
Den 2019-01-28 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-02-28)
Den 2019-01-28 fjernes Stiftere: Martin Langholm Sørensen (offentliggjort 2019-02-28)
Den 2019-01-28 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2019-02-28)
Den 2018-11-23 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-02-28)
Den 2018-11-22 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-11-23)
Den 2018-11-23 fjernes Direktion: Martin Langholm Sørensen (direktion) (offentliggjort 2018-11-23)
Den 2017-12-22 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-11-30 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-03-08 tilføjes Legale ejere: Daniel Steen Kargaard Svendsen (offentliggjort 2019-02-28)
Den 2014-02-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dannebrogsgade 1, 5000 Odense C (offentliggjort 2019-02-28)
Den 2014-02-05 tilføjes Direktion: Martin Langholm Sørensen (direktion) (offentliggjort 2018-11-23)
Den 2014-02-05 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier og anparter, formueforvaltning og anden investeringsvirksomhed og hermed efter ledelsens skøn beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2019-02-28)
Den 2014-02-05 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-06-30 (offentliggjort 2019-02-28)
Den 2014-02-05 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-02-05 (offentliggjort 2019-02-28)
Den 2014-02-05 tilføjes Hovedbranche: Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (offentliggjort 2019-02-28)
Den 2014-02-05 tilføjes Kapital (Kapital): 100,00 (offentliggjort 2019-02-28)
Den 2014-02-05 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-02-28)
Den 2014-02-05 tilføjes Navne: EMAKS IVS (offentliggjort 2019-02-28)
Den 2014-02-05 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2019-02-28)
Den 2014-02-05 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2019-02-28)
Den 2014-02-05 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-02-28)
Den 2014-02-05 tilføjes Stiftere: Martin Langholm Sørensen (offentliggjort 2019-02-28)
Den 2014-02-05 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion. (offentliggjort 2018-11-23)
Den 2014-02-05 tilføjes Vedtægter: 2014-02-05 (offentliggjort 2019-02-28)
Den 2014-02-05 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2019-02-28)
Den 2014-02-05 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-11-23)