Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-30 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-17 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-29 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-05 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2014-02-10 sletter virksomheden Ejerskaber: Simpelt Boligsalg ApS. (offentliggjort 2019-09-25)
Den 2018-03-01 sletter virksomheden Ejerskaber: Nøddehaven 14 ApS. (offentliggjort 2020-01-29)
Den 2018-12-14 sletter virksomheden Ejerskaber: RA Group Holding 2018 IVS. (offentliggjort 2020-01-08)
Den 2021-01-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ishøj Søndergade 4, 2635 Ishøj (offentliggjort 2021-01-08)
Den 2021-01-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Skelbrovej 9, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2021-01-08)
Den 2021-01-08 tilføjes Kontaktoplysninger: rasmus.dybdal@gmail.com (offentliggjort 2021-01-08)
Den 2020-01-14 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-11 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-06-14)
Den 2019-06-10 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-06-14)
Den 2019-06-11 fjernes Revisor: PIASTER REVISORERNE, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2019-06-14)
Den 2019-06-12 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-14 tilføjes Revisor: PIASTER REVISORERNE, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2019-06-14)
Den 2018-12-14 fjernes Revisor: Kvist & Jensen Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2018-12-17)
Den 2018-05-31 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-03-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skelbrovej 9, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2021-01-08)
Den 2018-03-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Kjærstrupvej 31, 1., 2500 Valby (offentliggjort 2018-03-02)
Den 2017-10-01 tilføjes Revisor: Kvist & Jensen Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2018-12-17)
Den 2017-09-30 fjernes Revisor: Kvist & Jensen Aarhus Statsautoriserede Revisorer A/S (offentliggjort 2018-02-14)
Den 2017-05-30 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-03-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kjærstrupvej 31, 1., 2500 Valby (offentliggjort 2018-03-02)
Den 2016-03-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Ishøj Søndergade 4, 2635 Ishøj (offentliggjort 2016-03-21)
Den 2016-03-29 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-02-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ishøj Søndergade 4, 2635 Ishøj (offentliggjort 2016-03-21)
Den 2014-02-04 tilføjes Direktion: Rasmus Dybdal (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-04 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje andel i andre virksomheder samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-04 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2014-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-04 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-02-04 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-04 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2021-03-19)
Den 2014-02-04 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-04 tilføjes Legale ejere: Rasmus Dybdal (offentliggjort 2015-06-15)
Den 2014-02-04 tilføjes Navne: R. DYBDAL HOLDING ApS (offentliggjort 2014-02-06)
Den 2014-02-04 tilføjes Reelle ejere: Rasmus Dybdal (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2014-02-04 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-04 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-04 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-06-14)
Den 2014-02-04 tilføjes Revisor: Kvist & Jensen Aarhus Statsautoriserede Revisorer A/S (offentliggjort 2018-02-14)
Den 2014-02-04 tilføjes Stiftere: Rasmus Dybdal (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-04 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-04 tilføjes Vedtægter: 2014-02-04 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-04 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2014-02-06)
Den 2014-02-04 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)