Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | xbrl | Binavne | Formål | ||||
Hjemmeside | Kontaktoplysninger | Navne | Vedtægter | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Hvidhvask | Hovedbranche | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vesterbrogade 74, 1620 København V (offentliggjort 2024-06-01)
Den 2024-05-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Flæsketorvet 68, 1711 København V (offentliggjort 2024-06-01)
Den 2024-04-09 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-01-17 tilføjes Binavne: Fakturakontrol.dk ApS (offentliggjort 2024-01-17)
Den 2024-01-17 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive agent-, event- og konsulentvirksomhed, herunder særligt inden for sport- og underholdningsbranchen samt dermed efter ledelsens skøn beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2024-01-17)
Den 2024-01-17 tilføjes Hjemmeside: www.finestsportsagency.dk (offentliggjort 2024-01-17)
Den 2024-01-16 fjernes Hjemmeside: www.fakturakontrol.dk (offentliggjort 2024-01-17)
Den 2024-01-17 tilføjes Kontaktoplysninger: rt@finestsportsagency.dk (offentliggjort 2024-01-17)
Den 2024-01-16 fjernes Kontaktoplysninger: rt@fakturakontrol.dk (offentliggjort 2024-01-17)
Den 2024-01-15 tilføjes Navne: Finest Sports Agency ApS (offentliggjort 2024-01-17)
Den 2024-01-14 fjernes Navne: FAKTURAKONTROL.DK ApS (offentliggjort 2024-01-17)
Den 2024-01-15 tilføjes Vedtægter: 2024-01-15 (offentliggjort 2024-01-17)
Den 2023-06-27 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-07-04)
Den 2023-06-26 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-07-04)
Den 2023-06-27 tilføjes Vedtægter: 2023-06-27 (offentliggjort 2024-01-17)
Den 2023-06-27 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2023-07-04)
Den 2023-06-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Flæsketorvet 68, 1711 København V (offentliggjort 2024-06-01)
Den 2023-06-27 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-05-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Frederiksberggade 26, 1459 København K (offentliggjort 2023-06-01)
Den 2022-03-29 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-09-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Frederiksberggade 26, 1459 København K (offentliggjort 2023-06-01)
Den 2021-09-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Kongens Nytorv 28, 1., 1050 København K (offentliggjort 2021-09-26)
Den 2021-03-09 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-02-14 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-02-11 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-10-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kongens Nytorv 28, 1., 1050 København K (offentliggjort 2021-09-26)
Den 2018-10-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Vesterbrogade 74, 1620 København V (offentliggjort 2018-10-15)
Den 2018-08-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vesterbrogade 74, 1620 København V (offentliggjort 2018-10-15)
Den 2018-08-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Dalgas Boulevard 48, 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2018-08-02)
Den 2018-08-02 tilføjes Hjemmeside: www.fakturakontrol.dk (offentliggjort 2024-01-17)
Den 2018-08-02 tilføjes Kontaktoplysninger: rt@fakturakontrol.dk (offentliggjort 2024-01-17)
Den 2018-03-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dalgas Boulevard 48, 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2018-08-02)
Den 2018-03-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Toldbodgade 95, 1., 1253 København K (offentliggjort 2018-03-10)
Den 2018-02-21 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-02-09 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-01-02 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2023-07-04)
Den 2017-01-02 fjernes Revisor: V & CO STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2017-01-10)
Den 2016-02-09 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-01-04 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-11-25 tilføjes Revisor: V & CO STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2017-01-10)
Den 2015-11-25 fjernes Revisor: REDMARK, GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2014-10-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Toldbodgade 95, 1., 1253 København K (offentliggjort 2018-03-10)
Den 2014-10-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Flæsketorvet 68, 1., 1711 København V (offentliggjort 2014-10-31)
Den 2014-02-19 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2015-02-23)
Den 2014-02-18 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2015-02-23)
Den 2014-01-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Flæsketorvet 68, 1., 1711 København V (offentliggjort 2014-10-31)
Den 2014-01-31 tilføjes Direktion: Rasmus Tharsgaard (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-01-31 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive konsulentvirksomhed, herunder at bistå erhvervskunder med deres forhold til leverandører, særligt kontrol af, at leverandøren leverer og afregner i henhold til indgåede aftaler samt dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2024-01-17)
Den 2014-01-31 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2014-12-31 (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2014-01-31 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-01-31 (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2014-01-31 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2015-02-23)
Den 2014-01-31 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2014-01-31 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2014-01-31 tilføjes Legale ejere: Rasmus Tharsgaard, THARSGAARD HOLDING ApS (offentliggjort 2017-10-16)
Den 2014-01-31 tilføjes Navne: FAKTURAKONTROL.DK ApS (offentliggjort 2024-01-17)
Den 2014-01-31 tilføjes Reelle ejere: Rasmus Tharsgaard (offentliggjort 2017-10-16)
Den 2014-01-31 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2014-01-31 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2014-01-31 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-07-04)
Den 2014-01-31 tilføjes Revisor: REDMARK, GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2014-01-31 tilføjes Stiftere: THARSGAARD HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2014-01-31 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør eller den samlede direktion. (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2014-01-31 tilføjes Vedtægter: 2014-01-31 (offentliggjort 2023-07-04)
Den 2014-01-31 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2014-02-06)
Den 2014-01-31 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-25)