Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Direktion | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Revision fravalgt | Vedtægter | Revisor | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Beliggenhedsadresse | Navne | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Regnskabs år | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-12-20 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-13 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-10 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-07-01 tilføjes Direktion: Ali Ücler (direktør) (offentliggjort 2021-07-02)
Den 2021-07-01 tilføjes Legale ejere: Ali Ücler (offentliggjort 2021-07-02)
Den 2021-07-01 tilføjes Reelle ejere: Ali Ücler (offentliggjort 2021-07-02)
Den 2021-06-30 fjernes Direktion: Sadik Uzuner (adm. dir) (offentliggjort 2021-07-02)
Den 2021-06-30 fjernes Legale ejere: CAFE VICTORIA HVIDOVRE ApS (offentliggjort 2021-07-02)
Den 2021-06-30 fjernes Reelle ejere: Sadik Uzuner (offentliggjort 2021-07-02)
Den 2020-12-16 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-12-16 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-12-17)
Den 2019-12-15 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-12-17)
Den 2019-12-16 tilføjes Vedtægter: 2019-12-16 (offentliggjort 2019-12-17)
Den 2019-12-16 fjernes Revisor: GE REVISION & RÅDGIVNING, REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2019-12-17)
Den 2019-12-17 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-02-13 tilføjes Revisor: GE REVISION & RÅDGIVNING, REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2019-12-17)
Den 2019-02-13 fjernes Revisor: REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB J. GILBERT NIELSEN (offentliggjort 2019-02-20)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2019-01-10 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-19)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-14)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2018-01-22 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-18)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-26)
Den 2017-06-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hørsholm Midtpunkt 90, 2970 Hørsholm (offentliggjort 2017-06-22)
Den 2017-06-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Hvidovrevej 261, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2017-06-22)
Den 2017-06-16 tilføjes Vedtægter: 2017-06-16 (offentliggjort 2019-12-17)
Den 2017-05-11 tilføjes Navne: CAFE VICTORIA Hørsholm ApS (offentliggjort 2017-06-22)
Den 2017-05-10 fjernes Navne: CAFE VICTORIA KASTRUP ApS (offentliggjort 2017-06-22)
Den 2017-05-11 tilføjes Revisor: REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB J. GILBERT NIELSEN (offentliggjort 2019-02-20)
Den 2017-05-10 fjernes Revisor: VKST REVISION, GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2018-01-06)
Den 2016-12-02 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-01-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hvidovrevej 261, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2017-06-22)
Den 2015-01-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Kastruplundgade 25, 2770 Kastrup (offentliggjort 2015-01-12)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-03-22)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2014-02-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kastruplundgade 25, 2770 Kastrup (offentliggjort 2015-01-12)
Den 2014-02-05 tilføjes Direktion: Sadik Uzuner (adm. dir) (offentliggjort 2021-07-02)
Den 2014-02-05 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed indenfor cafe- & restaurationsvirksomhed samt dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-05 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-05 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-02-05 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-05 tilføjes Hovedbranche: Cafeér, værtshuse, diskoteker mv. (offentliggjort 2014-02-06)
Den 2014-02-05 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-05 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-05 tilføjes Legale ejere: CAFE VICTORIA HVIDOVRE ApS (offentliggjort 2021-07-02)
Den 2014-02-05 tilføjes Navne: CAFE VICTORIA KASTRUP ApS (offentliggjort 2017-06-22)
Den 2014-02-05 tilføjes Reelle ejere: Sadik Uzuner (offentliggjort 2021-07-02)
Den 2014-02-05 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-05 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-05 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-12-17)
Den 2014-02-05 tilføjes Revisor: VKST REVISION, GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2018-01-06)
Den 2014-02-05 tilføjes Stiftere: CAFE VICTORIA HVIDOVRE ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-05 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-05 tilføjes Vedtægter: 2014-02-05 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2014-02-05 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2014-02-06)
Den 2014-02-05 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)