Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
xbrl | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2022-03-10 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2022-03-10)
Den 2022-03-10 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2022-03-10)
Den 2022-03-09 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-03-10)
Den 2022-03-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Dragsgaardsvej 6, 9574 Bælum (offentliggjort 2022-03-10)
Den 2022-03-10 fjernes Direktion: Susanne Ida Ramshart Hjorth (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-10)
Den 2022-03-10 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2014-12-31 (offentliggjort 2022-03-10)
Den 2022-03-10 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2014-02-05 (offentliggjort 2022-03-10)
Den 2022-03-10 fjernes Hovedbranche: Serviceydelser i forbindelse med planteavl (offentliggjort 2022-03-10)
Den 2022-03-10 fjernes Legale ejere: Carl Henrik Hjorth, Susanne Ida Ramshart Hjorth (offentliggjort 2022-03-10)
Den 2022-03-10 fjernes Navne: HJORTH ApS (offentliggjort 2022-03-10)
Den 2022-03-10 fjernes Reelle ejere: Carl Henrik Hjorth, Susanne Ida Ramshart Hjorth (offentliggjort 2022-03-10)
Den 2022-03-10 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-03-10)
Den 2022-03-10 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-03-10)
Den 2022-03-10 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-03-10)
Den 2022-03-10 fjernes Stiftere: Niels Hjorth, Carl Henrik Hjorth (offentliggjort 2022-03-10)
Den 2022-03-10 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-03-10)
Den 2021-07-02 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-07-03 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-05-29 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-10-19)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-12-14)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-06-06 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-10-18)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-11-24 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2022-03-10)
Den 2017-11-16 tilføjes Direktion: Susanne Ida Ramshart Hjorth (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-10)
Den 2017-11-16 fjernes Direktion: Carl Henrik Hjorth (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2017-11-16 tilføjes Vedtægter: 2017-11-16 (offentliggjort 2022-03-10)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-09-05 tilføjes Legale ejere: Susanne Ida Ramshart Hjorth (offentliggjort 2022-03-10)
Den 2017-09-05 fjernes Legale ejere: Niels Hjorth (offentliggjort 2017-12-01)
Den 2017-09-05 tilføjes Reelle ejere: Susanne Ida Ramshart Hjorth (offentliggjort 2022-03-10)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-09-26)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-07-22)
Den 2017-05-30 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-01-25)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-05-31 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-03-18)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-12-16)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-03-22)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-02-15 tilføjes Legale ejere: Niels Hjorth, Carl Henrik Hjorth (offentliggjort 2017-12-01)
Den 2014-02-15 tilføjes Reelle ejere: Carl Henrik Hjorth (offentliggjort 2022-03-10)
Den 2014-02-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dragsgaardsvej 6, 9574 Bælum (offentliggjort 2022-03-10)
Den 2014-02-05 tilføjes Direktion: Carl Henrik Hjorth (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-02-05 tilføjes Formål: Selskabets formål er at yde service indenfor landbrug, maskinstation m.v. samt dermed efter direktionens skøn beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2022-03-10)
Den 2014-02-05 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2014-12-31 (offentliggjort 2022-03-10)
Den 2014-02-05 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-02-05 (offentliggjort 2022-03-10)
Den 2014-02-05 tilføjes Hovedbranche: Serviceydelser i forbindelse med planteavl (offentliggjort 2022-03-10)
Den 2014-02-05 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2022-03-10)
Den 2014-02-05 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-03-10)
Den 2014-02-05 tilføjes Navne: HJORTH ApS (offentliggjort 2022-03-10)
Den 2014-02-05 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-03-10)
Den 2014-02-05 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-03-10)
Den 2014-02-05 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-03-10)
Den 2014-02-05 tilføjes Stiftere: Niels Hjorth, Carl Henrik Hjorth (offentliggjort 2022-03-10)
Den 2014-02-05 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktør Niels Hjorth. (offentliggjort 2017-11-24)
Den 2014-02-05 tilføjes Vedtægter: 2014-02-05 (offentliggjort 2017-11-24)
Den 2014-02-05 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-03-10)
Den 2014-02-05 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-03-10)